Entreprise : SOC VERBOOM ET DUROUCHARD - SIREN 328 833 801
Identité
Dénomination
SOC VERBOOM ET DUROUCHARD
Sigle
VD3
SIREN (siège)
328 833 801
Date d'immatriculation au RNE
31/01/1984
Date de fin de la personne morale
30/01/2083
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1372041.16 EUR
Adresse du siège
ZONE INDUSTRIELLE NORD 28100 DREUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECAT BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
SAINT RAPHAEL
Nom, Prénom(s)
BEDUE PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
SAINT RAPHAEL
Nom, Prénom(s)
RICHEZ JEAN-PAUL , CLAUDE , MARIE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
FINANCIERE ASKEA FEDERAL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
COMPAGNIE ASKEA TECHNOLOGIES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
ASKEA EQUIPEMENTS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
DREUX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/07/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/1983
Siret
32883380100017
Code APE
285D
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Étude, conception, réalisation, montage et commercialisation d'outils, de systèmes, de composants et de matériels destinés à l'équipement, répara- ration et entretien d'installations industrielles de toutes natures, Constructions métalliques.
Adresse
Zone Industrielle Nord
28100 , Dreux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/07/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/01/1994
Siret
32883380100033
Enseigne
SERMI
Code APE
285D
Adresse
38160 , SAINT-ROMANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/07/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
32883380100025
Code APE
285D
Adresse
Z I DE DIGULLEVILLE
50440 , LA HAGUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 204
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2255
Date d'ajout
10/12/2007
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 24/12/2003, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX A PRONONCE LA CLOTURE DU PLAN DE CESSION. Date D'effet : 24/12/2003
Numéro d'observation
2254
Date d'ajout
13/03/2002
Description
Mention d'office - art. R123-137 EN DATE DU 17/01/2002, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX A PROCEDE AU REMPLACEMENT DES JUGES-COMMISSAIRES ET A DESIGNE : EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE : ARLETTE LE GOFF EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT : PATRICK CAVROIS. Date D'effet : 17/01/2002. Date d'effet : 17/01/2002
Numéro d'observation
1696
Date d'ajout
26/09/2000
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/09/2000, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX A PROCEDE AU REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE SORTANT DANS SES FONCTIONS DE JUGE COMMISSAIRE EN DESIGNANT : - ROBERT LELOUP, EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE - ARLETTE LE GOFF, EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT Date d'effet : 21/09/2000
Numéro d'observation
1753
Date d'ajout
17/12/1999
Description
Modification autre MODIFICATION CLASSIQUE CESSATION TOTALE D'ACTIVITE A COMPTER DU 22/07/99 PAR SUITE DE VENTE A LA SOCIETE VERBOOM (SA) (RCS DREUX B 423 925 619 - 99 B 119)
Numéro d'observation
1745
Date d'ajout
17/12/1999
Description
Modification d'office SUIVANT NOTIFICATION DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG EN DATE DU 06/11/99 : (RCS CHERBOURG 328 833 801 - 88 B 100) - RADIATION TOTALE DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SITUE : ZONE INDUSTRIELLE DIGULLEVILLE - 50446 BEAUMONT - HAGUE CESSION DU FONDS A LA SA VERBOOM (RCS DREUX 423 925 619)
Numéro d'observation
1746
Date d'ajout
17/12/1999
Description
Modification d'office SUIVANT NOTIFICATION DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE EN DATE DU 25/11/99 : (RCS GRENOBLE B 328 833 801 - 94 B 252) - RADIATION DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SITUE : 38160 SAINT ROMANS CESSATION TOTALE D'ACTIVITE A COMPTER DU 22/07/99 VENTE DU FONDS A LA SOCIETE MECANIQUE MONNIER
Numéro d'observation
1021
Date d'ajout
21/07/1999
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 22/07/1999, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX A DECIDE LA CESSION DE L'ENTREPRISE AU BENEFICE DE : - MECANIQUE MONNIER GROUPE BAULE POUR LE SITE DE SAINT ROMANS - SA NASAR - SA LAFAYETTE DEVELOPPEMENT POUR LES SITES DE DREUX LA HAGUE , MARCOULE ET RIS ORANGIS.. A DESIGNE EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : - ME JEANNEROT DEMEURANT 3 PLACE MEZIRARD A DREUX - 28100 - DUREE DU PLAN : LE TEMPS NECESSAIRE A LA REALISATION DES ACTIFS COMPRIS DANS LE PLAN DE CESSION ET HORS PLAN.
Numéro d'observation
553
Date d'ajout
04/05/1999
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 29/04/1999 , LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX DANS LE CADRE DE LA POURSUITE D'ACTIVITE AUTORISEE, A RENVOYE LA CAUSE AU 15/07/1999.
Numéro d'observation
175
Date d'ajout
25/02/1999
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 25/02/99, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL A L'ENCONTRE DE VERBOOM ET DUROUCHARD VD 3 (SA) ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: Monsieur René FACON REPRESENTANT DES CREANCIERS: MAITRE CHAVANE DE DALMASSY 3 PLACE MEZIRARD 28100 DREUX ADMINISTRATEUR(S) ............ : SCP LAUREAU-JEANNEROT PRISE EN LA PERSONNE DE ME JEANNEROT 3 PLACE MEZIRARD 28100 DREUX ME JEANNEROT EST ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AVEC MISSION D'ASSISTANCE DATE PROVISOIRE DE CESSATION DES PAIMENTS LE 24/02/1999 AVEC POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR 6 MOIS SOUS LE REGIME GENERAL SOIT AU 25/08/1999 , RENVOI AU 15/07/1999 ET CONTROLE LE 29/04/1999 LES DECLARATIONS DE CREANCES DOIVENT ETRE FAITES DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA PARUTION AU BODAC , AUPRES DE ME CHAVANE DE DALMASSY.
Numéro d'observation
173
Date d'ajout
24/02/1999
Description
PAR DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX, EN DATE DU 24/02/1999 , DONT IL EST DRESSE PROCES VERBAL, MR RICHEZ JEAN PAUL , EN QUALITE DE PCA DE LA SA VERBOOM ET DUROUCHARD VD 3 A DECLARE L'ETAT DE CESSATION DES PAIMENTS DE LA SOCIETE. IL EST SOLLICITE LE BENEFICE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
Numéro d'observation
124
Date d'ajout
16/02/1999
Description
Modification autre MODIFICATION CLASSIQUE AUX TERMES D'UN CA EN DATE DU 22/01/99, IL A ETE CONSTATE LA DEMISSION DE MR CLAUDE MARQUET DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL NON ADMINISRATEUR.
Numéro d'observation
1148
Date d'ajout
07/07/1997
Description
Modification d'office - SUIVANT ORDONNANCE RENDUE PAR MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX EN DATE DU 07/07/1997, MADAME LE GREFFIER A ETE AUTORISEE A RECTIFIER L'ERREUR MATERIELLE SUIVANTE : MONSIEUR CLAUDE MARQUET A ETE NOMME EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL ET NON EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 9 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 372 041.16 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).