Entreprise : CUMA DU PROGRES - SIREN 328 832 886
Identité
Dénomination
CUMA DU PROGRES
SIREN (siège)
328 832 886
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1983
Début d’activité
08/12/1983
Date de fin de la personne morale
30/12/2100
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Mise à disposition de matériels de machines et d'équipements agricoles en commun
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
2286 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 49700 LOURESSE-ROCHEMENIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DABIN JEAN-NOEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Doue en Anjou
Nom, Prénom(s)
GLANDAIS JEAN , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Louresse-Rochemenier
Nom, Prénom(s)
GRASSET DIDIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Louresse-Rochemenier
Nom, Prénom(s)
LEGUE FREDERIC
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1984
Commune de résidence
Tuffalun
Nom, Prénom(s)
LESAINT-METIVIER MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Doue en Anjou
Nom, Prénom(s)
MARTIN JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Louresse-Rochemenier
Nom, Prénom(s)
MARTIN JEAN-YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Louresse-Rochemenier
Nom, Prénom(s)
METIVIER ARMEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
Louresse-Rochemenier
Nom, Prénom(s)
ROCHAIS BERTRAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Doue en Anjou
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/12/1983
Siret
32883288600027
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Mise à disposition de matériels de machines et d'équipements agricoles en commun
Autres Activités
Mise à disposition de matériels de machines et d'équipements agricoles en commun
Adresse
MAIRIE
49700 , LOURESSE-ROCHEMENIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/12/1983
Siret
32883288600019
Code APE
713A
Adresse
FOND MORIN
49700 , DOUE-EN-ANJOU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saumur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Angers. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Angers décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3140
Date d'ajout
20/12/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/03/2007 Partant : METIVIER Roger, VICE-PRÉSIDENT Nouveau : GRASSET Didier, PRÉSIDENT Changement de qualité : PICHOT Alain, PRÉSIDENT devient VICE PRÉSIDENT
Numéro d'observation
425
Date d'ajout
20/02/2002
Description
SUIVANT PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE EN DATE DU 14.12.01, TRANSFERT DU SIEGE ET PRINCIPAL DE FOND MORIN (49700) BRIGNE SUR LAYON A MAIRIE DE LOURESSE ROCHEMENIER 49700 - PROROGATION DE LA DUREE DE LA CUMA DE 99 ANS A COMPTER DU 14.12.01 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS, SOIT : 2.286 EUROS - DEMISSION DE MESSIEURS ROCHAIS HENRI (PRESIDENT) - MARTIN PIERRE (VICE PRESIDENT) GRASSET DIDIER (SECRETAIRE) - HARDOUINEAU MICHEL (ADMINISTRATEUR) - CHESNAY JEAN BERNARD (COMMISSAIRE AUX COMPTES. MR PICHOT ALAIN (ADMINISTRATEUR°) DEVIENT PRESIDENT - MR METIVIER ROGER (ADMINISTRATEUR) DEVIENT VICE PRESIDENT - MR HARDOUINEAU MICHEL (ADMINISTRATEUR) DEVIENT SECRETAIRE A COMPTER DU 14.12.01.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODE APE NAF : 713A NUMERO SIRET : 328.832.886.00027 (CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).