Entreprise : POSTOLLEC ET FILS - SIREN 328 816 103
Identité
Dénomination
POSTOLLEC ET FILS
SIREN (siège)
328 816 103
Date d'immatriculation au RNE
20/01/1984
Début d’activité
09/01/1984
Date de fin de la personne morale
19/01/2083
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
ACHAT, VENTE, FABRICATION, INSTALLATION ET EXPLOITATION DE TOUS SYSTEMES DE CHAUFFAGE, PLOMBERIE ET COUVERTURE, AINSI QUE TOUS TRAVAUX ANNEXES.
Code APE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
28 RUE CAVE 75018 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POSTOLLEC MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/01/1984
Siret
32881610300019
Code APE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ACHAT, VENTE, FABRICATION, INSTALLATION ET EXPLOITATION DE TOUS SYSTEMES DE CHAUFFAGE, PLOMBERIE ET COUVERTURE, AINSI QUE TOUS TRAVAUX ANNEXES.
Adresse
28 RUE CAVE
75018 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
06/04/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 06/04/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
02/06/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 02/06/2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201501766, date de cessation des paiements le 20/05/2015, et a désigné : juge commissaire M. Louis-noël Chenu liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).