Entreprise : DAPA DISTRIBUTION - SIREN 328 790 944
Identité
Dénomination
DAPA DISTRIBUTION
SIREN (siège)
328 790 944
Date d'immatriculation au RNE
30/01/1984
Date de fin de la personne morale
29/01/2083
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Code APE
7703
Capital social
11433.68 EUR
Adresse du siège
38 C JEAN JAURES 13560 SENAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SENAS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DALLONI GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
SENAS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Siret
32879094400016
Code APE
7703
Adresse
38 C JEAN JAURES
13560 , SENAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SENAS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1215
Date d'ajout
16/05/2003
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 16.05.2003, LE T.C. DE TARASCON A CLOTURE LES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION DES BIENS, PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF - Date d'effet : 16/05/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1826
Date d'ajout
06/07/2001
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 06.07.2001, LE T.C. DE TARASCON EN NOMME EN QUALITE DE SYNDIC : MAITRE ERIC VERRECHIA - 378 BD GEORGES CLEMENCEAU - 13300 SALON DE PRCE EN REMPLACEMENT DE MAITRE JACQUES BRINGUIER Date d'effet : 06/07/2001
Numéro d'observation
2124
Date d'ajout
09/10/1995
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 06 OCTOBRE 1995, MONSIEUR PAUL ARLAUD A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR JEAN CLAUDE BOUET -- A COMPTER DU 06.10.1995 ---
Numéro d'observation
344
Date d'ajout
10/02/1992
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 24.01.1992, A ETE CONFIRME EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE : MONSIEUR JEAN CLAUDE BOUET
Numéro d'observation
1697
Date d'ajout
10/09/1990
Description
ANCIEN SYNDIC : MAITRE AIMEE BURGER,33 RUE DE LA REPUBLIQUE- 13200 ARLES S/ RHONE ; NOUVEAU SYNDIC: MAITRE JACQUES BRINGUIER, 33 RUE DE LA REPUBLIQUE 13200 ARLES /RHONE . A COMPTER DU 6 JUILLET 1990 -------
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
16/04/1984
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 6 AVRIL 1984, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON SUR RHONE A PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS, ET FIXE PROVISOIREMENT AU 28 MARS 1984 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIE- MENTS - SYNDIC : Me AIMEE BURGER, 33 RUE DE LA REPUBLIQUE, 13200 ARLES A COMPTER DU 06/04/84
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 75 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 11 433.68 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).