Entreprise : CHATEAU DES TOURS - SIREN 328 779 038
Identité
Dénomination
CHATEAU DES TOURS
SIREN (siège)
328 779 038
Date d'immatriculation au RNE
16/01/1984
Début d’activité
01/01/1984
Date de fin de la personne morale
23/06/2083
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
exploitation de tous biens agricoles vinicoles
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
17 AV JULIEN DUCOURT 33610 CESTAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARRET FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Cestas
Dénomination
DIVIN
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Cestas
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/01/1984
Siret
32877903800038
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
exploitation de tous biens agricoles vinicoles
Autres Activités
Culture de la vigne
Adresse
8 DES TOURS
33570 , MONTAGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
32877903800046
Enseigne
CHATEAU DES TOURS
Adresse
17 AV JULIEN DUCOURT
33610 , CESTAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/04/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/1990
Siret
32877903800020
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Activité principale
Culture de la vigne
Adresse
CHATEAU MOULIN A VENT
33500 , NEAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18046
Date d'ajout
31/03/2023
Description
Modification du plan de redressement, Jugement Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en date du 24/03/2023.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
61392
Date d'ajout
05/10/2022
Description
Jugement du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en date du 30/09/2022 : rappelle que suite à l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 29/08/2022, le plan de redressement arrêté par le jugement du 23/02/2018, s'applique à nouveau et nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET, en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci.
Numéro d'observation
63061
Date d'ajout
21/10/2021
Description
résolution du plan de redressement judiciaire et conversion en Liquidation Judiciaire, date de cessation des paiements au 15/04/2020, nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET, Liquidateur Judiciaire, selon jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 15/10/2021.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/06/2018
Description
Jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux En date du 23/02/2018 A prononcé l'arrêt du plan de redressement par apurement du passif et continuation d'activité, nomme Me BAUJET en qualité de commissaire à l'exécution du plan
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/04/2018
Description
Jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX En date du 13/10/2017 A prononcé le renouvellement de la période d'observation
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
16/01/2018
Description
PRECISION SUR L'ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT : 8 route de Puisseguin 33570 MONTAGNE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/08/2017
Description
Jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX En date du 30/06/2017 A prononcé le renouvellement de la période d'observation
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/02/2017
Description
Jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux En date du 13-01-2017 A prononcé L'ouverture de la procèdure de redressement judiciaire désigne Madame Caroline FAURE eu qualité de Juge Commissaire, désigne Mesdames LOUWERSE et BORDAS, en qualités de Juges commissaires suppléants, désigne ME BAUJET de la SCP SILVESTRI-BAUJET 23, rue Chai des Farines 33000 Bordeaux, en qualité de mandataire judiciaire
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/12/2009
Description
Transfert de l'établissement principal de NEAC 335 00 Château moulin à Vent à MONTAGNE 33570 Château des Tours à compter du 24 avril 2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/06/2008
Description
Transfert du siège avec maintien de l'activité dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/01/1984
Description
Historique : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A CESTAS 33 610 17 AVENUE JULIEN DUCOURT RCS BORDEAUX A COMPTE R DU 24.06.08
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).