Entreprise : FINANCIERE BEGOT - SIREN 328 771 068
Identité
(Entreprise radiée le 11/07/2017)
Dénomination
FINANCIERE BEGOT
SIREN (siège)
328 771 068
Date d'immatriculation au RNE
30/12/1983
Date de fin de la personne morale
29/12/2043
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
98 RUE DES MERISIERS 26120 MONTELIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNE ARLETTE
Nom d'usage
BEGOT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Montélier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/02/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/10/1983
Siret
32877106800017
Code APE
9311Z - Gestion d'installations sportives
Activité principale
Gestion d'installations sportives
Adresse
AV LES TERRATUS
26300 , CHARPEY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES TERRATUS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/02/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2008
Siret
32877106800025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
98 RUE DES MERISIERS
26120 , MONTELIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/004174
Date d'ajout
05/04/2017
Description
Cessation totale d'activité à compter du 28/02/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/004174
Date d'ajout
05/04/2017
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 28/02/2017 - Siège de la liquidation : 98 Rue des Merisiers 26120 MONTELIER - Publicité dans un journal d'annonces légales : Drôme Info Hebdo du 23/03/2017
Numéro d'observation
F08/003294
Date d'ajout
20/05/2008
Description
Fermeture d'un établissement secondaire sis Les Terratus à ST DIDIER DE CHARPEY 26300 à compter du 29/02/2008
Numéro d'observation
1-2020
Date d'ajout
18/04/2002
Description
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATIONADMINISTRATEUR(S) PARTANT(S) : FRANCIS TORRE - JULIEN TORRE - ISABELLE TORRE ADMINISTRATEUR(S) NOUVEAUX : ANDRE BEGOT - CINVENT KELOGLANIAN - MARTINE KELOGLANIAN - ARLETTE BEGOT ** CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PARTANT : FRANCIS TORRE NOUVEAU : ANDRE BEGOT (ASSURE LA DIRECTION GENERALE) ** NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE : VINCENT KELOGLANIAN Date d'effet : 11 mars 2002
Numéro d'observation
1-55
Date d'ajout
12/02/1986
Description
DECISION DE POURSUITE D'ACTIVITE (ART 68 OU 241 DE LA LOI DU 24.7.66)A COMPTER DU 30/08/85
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 25 novembre 1983 -No 1461 - DAUPHINE LIBERE du 28 octobre 1983
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).