Entreprise : SOC CIVILE ASSYOT - SIREN 328 763 321
Identité
(Entreprise radiée le 15/02/2022)
Dénomination
SOC CIVILE ASSYOT
SIREN (siège)
328 763 321
Date d'immatriculation au RNE
17/01/1984
Date de fin de la personne morale
16/01/2033
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
763 EUR
Adresse du siège
FREGATE EST 3 97240 LE FRANCOIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C/O MME CATHERINE ASSELIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ASSELIN MARIE , LOUIS , JACQUES , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Le François
Nom, Prénom(s)
ASSELIN BERENGERE , STEPHANIE , MARIE , JOSEPH
Nom d'usage
HAYOT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Le François
Nom, Prénom(s)
HAYOT CATHERINE , ELIZABETH , THERESE , MARIE , JOSEPHE
Nom d'usage
ASSELIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Le François
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/11/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1983
Siret
32876332100010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RTE DE REDOUTE
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1983
Siret
32876332100028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et de biens immobiliers
Adresse
Frégate Est 3 C/o Mme Catherine Asselin
97240 , Le François - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C/O MME CATHERINE ASSELIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
15/02/2022
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 17-01-2022 avec date D'effet au 17-01-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
02/02/2022
Description
Dissolution à compter du 17-01-2022, journal publicateur : LE LEGIS du : 20-01-2022, adresse de liquidation : au siège social Frégate Est 3 C/o Mme Catherine Asselin 97240 Le François.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).