Entreprise : SCI LES TROIS CEDRES - SIREN 328 704 929
Identité
Dénomination
SCI LES TROIS CEDRES
SIREN (siège)
328 704 929
Date d'immatriculation au RNE
02/01/1984
Début d’activité
02/01/1984
Date de fin de la personne morale
01/01/2033
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Location de logements
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
9147 EUR
Adresse du siège
12 AV DU GENERAL DE GAULLE 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MILOTIC SANDRINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Ormesson-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
MILOTIC OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Charenton-le-Pont
Nom, Prénom(s)
MILOTIC FRANCK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Le Perreux-sur-Marne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/1984
Siret
32870492900038
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de logements
Autres Activités
Location de logements
Adresse
12 AV DU GENERAL DE GAULLE
94170 , LE PERREUX-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/05/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/10/1998
Siret
32870492900020
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
3 PAS TURQUETIL
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/10/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/12/1983
Siret
32870492900012
Code APE
703A
Adresse
12 B RUE JEAN D'ESTIENNE D'ORVES
94170 , LE PERREUX-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1998D0371720
Date d'ajout
07/10/2019
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Créteil SOUS LE NUMERO 2019D1680
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
30671
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
69578
Date d'ajout
13/11/1998
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).