Entreprise : DYNAMIC AUTO ECOLE - SIREN 328 685 797
Identité
Dénomination
DYNAMIC AUTO ECOLE
SIREN (siège)
328 685 797
Date d'immatriculation au RNE
16/12/1983
Début d’activité
01/01/1983
Date de fin de la personne morale
15/12/2082
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
VOIR RUBRIQUE ACTIVITE
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Capital social
51863.16 EUR
Adresse du siège
4 RUE SADI CARNOT 07100 ANNONAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAUBRICOURT DAVID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Vernosc-lès-Annonay
Nom, Prénom(s)
FAURIE MAXIME , GUY , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1986
Commune de résidence
Annonay
Nom, Prénom(s)
MARRON MILENE , MARIE , PAULINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1989
Commune de résidence
Saint-Alban-d'Ay
Nom, Prénom(s)
PLEYNET NATHALIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Davézieux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1983
Siret
32868579700016
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
enseignement de la conduite de tous véhicules, voitures automobiles camions, autobus, motocyclettes, bateaux et notamment la formation de futurs moniteurs etc...
Adresse
4 RUE SADI CARNOT
07100 , ANNONAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Annonay a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Aubenas.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
811
Date d'ajout
30/05/2000
Description
SUIVANT AGE DU 11.04.2000, LA DENOMINATION DYNAMIC CERA EST DEVENUE DYNAMIC AUTO ECOLE, DE PLUS IL A ETE CONSTATE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE CIVILE EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ET MR DAVID DAUBRI- COURT, MR JEAN PAUL DESMARTIN ET MR LAURENT SERVY ONT ETE NOMMES CO-GERANT DE LA SOCIETE, A COMPTER DU 01.05.2000. PUBLICATION : JOURNAL DE TOURNON TAIN DU 18.05.2000.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 340 200.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 51 863.16 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).