Entreprise : GAEC DES BRETTES - SIREN 328 618 848
Identité
Dénomination
GAEC DES BRETTES
SIREN (siège)
328 618 848
Date d'immatriculation au RNE
19/12/1983
Détail de la cessation
- Date Mise en sommeil : 31/12/2023
- Maintien de l'immatriculation au registre
Dissolution
- Dissolution avec liquidation
- Date de dissolution : 31/12/2023
- Identité du liquidateur : DORKEL ELISABETH THERESE
- Identité du liquidateur : MARZAT JEAN-MICHEL
Date de fin de la personne morale
18/12/2082
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Qualité
Actif agricole
Capital social
63418.79 EUR
Adresse du siège
CHEZ GACON 16110 YVRAC-ET-MALLEYRAND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARZAT JEAN-MICHEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Yvrac-et-Malleyrand
Nom, Prénom(s)
DORKEL ELISABETH , THERESE
Nom d'usage
MARZAT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Yvrac-et-Malleyrand
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/11/1983
Siret
32861884800019
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
élevage de vaches laitières
Adresse
CHEZ GACON
16110 , YVRAC ET MALLEYRAND - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).