Entreprise : CHEVALLIER SARL - SIREN 328 544 960
Identité
(Entreprise radiée le 15/06/2021)
Dénomination
CHEVALLIER SARL
SIREN (siège)
328 544 960
Date d'immatriculation au RNE
29/11/1983
Fermeture de l'établissement - 32854496000037
- Date d'effet de la fermeture : 21/12/1987
Date de fin de la personne morale
28/11/2082
Date de clôture
31/01
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
64 AV DE LIMOGES 87270 COUZEIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JAMOT ANNIE
Nom d'usage
CHEVALLIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
CHEVALLIER MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
LIMOGES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/12/1987
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/05/1983
Siret
32854496000037
Enseigne
RELAIS DE COUZEIX
Code APE
6502
Origine du fonds
Autre
Activité principale
EXPLOITATION D'UNE STATION SERVICE
Adresse
64 AV RTE DE POITIERS
87270 , COUZEIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
15/06/2021
Description
Radiation d'office article R123-136 du Code de Commerce-"Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention"
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
05/01/1988
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE A COMPTER DU 21/12/1987 LIQUIDATEUR : MR CHEVALLIER MICHEL ROUTE DE POITIERS 87270 COUZEIX SIEGE DE LA LIQUIDATION : LE GRAND CHENE - RUE LAMARTINE 33400 TALENCE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPUIS LE 02/05/1983 LA SOCIETE EXPLOITAIT UN FONDS DE STATION SERVICE "RELAIS DU SABLARD" SIS A LIMOGES 207 AV. DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY FONDS RECU EN MANDAT ET GERANCE DE LA SA TOTAL CFD A COMPTER DU 08/06/1984 : FIN DE LA LOCATION GERANCE ET MANDAT CONSENTIS PAR LA SA TOTAL CFD. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 048.98 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).