Entreprise : TINVILLE - SIREN 328 524 780
Identité
Dénomination
TINVILLE
SIREN (siège)
328 524 780
Date d'immatriculation au RNE
07/12/1983
Début d’activité
25/10/1983
Date de fin de la personne morale
06/12/2082
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
HOLDING FINANCIERE
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
78815300 EUR
Adresse du siège
5 CRS PAUL RICARD 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Poliquin ANNE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DELOITTE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-Sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/10/1983
Siret
32852478000041
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
HOLDING FINANCIERE
Autres Activités
HOLDING FINANCIERE
Adresse
5 CRS PAUL RICARD
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/09/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/10/1983
Siret
32852478000017
Code APE
511N
Adresse
RTE D AIGRE
16170 , ROUILLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/09/2001
Siret
32852478000025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
2 RUE DE SOLFERINO
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/09/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2012
Siret
32852478000033
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
23 RUE DE L'AMIRAL D'ESTAING
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2001B176386
Date d'ajout
16/11/2001
Description
La société a par décision du 19.09.2001 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 19.09.2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2001B176385
Date d'ajout
16/11/2001
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).