Entreprise : ISOLATION VERANDAS STORES - SIREN 328 517 016
Identité
Dénomination
ISOLATION VERANDAS STORES
Sigle
IVS
SIREN (siège)
328 517 016
Date d'immatriculation au RNE
05/12/1983
Date de fin de la personne morale
04/12/2082
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100000 Francs français
Adresse du siège
29 RUE LEDRU ROLLIN 94200 IVRY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICHELIER THIERRY JEAN-NOEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
LE BLANC-MESNIL
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1983
Siret
32851701600023
Code APE
454M
Origine du fonds
Création
Activité principale
Pose de survitrage, de miroiterie, d'isolation, de stores, de vérandas, de menuiseries et fermetures de bâtiment et tous accessoires Pouvanr S'y rattacher.
Adresse
29 RUE 29 Rue LEDRU ROLLIN
94200 , Ivry-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1113
Date d'ajout
14/03/1996
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18995
Date d'ajout
16/02/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 15 02 1996 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : Mr Corpechot , nom du liquidateur : Me Pellegrini
Numéro d'observation
12004
Date d'ajout
25/11/1994
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sûr Dcp Jugement du 24 11 1994 N° 94j1162 Cessation des paiements en date du 24 05 1993 Juge cré : M Corpechot Juge-cre suppléant : M Misraki Liquidateur : Me Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 saint Maur des fosses
Numéro d'observation
1867
Date d'ajout
10/11/1994
Description
Déclaration de cessation des paiements le 10 Novembre 1994 Au greffe de Créteil
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Les gérants engagent séparément la société
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).