Entreprise : SCI LE MARAIS VAUJOURS - SIREN 328 490 008
Identité
Dénomination
SCI LE MARAIS VAUJOURS
SIREN (siège)
328 490 008
Date d'immatriculation au RNE
22/08/2012
Début d’activité
24/09/2022
Date de fin de la personne morale
21/08/2047
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
10976.33 EUR
Adresse du siège
7 AV DE LA MARNE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVILLOT ANTON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Seysses
Nom, Prénom(s)
WARAVKA CYRIL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1983
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHEVILLOT MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
LLANCA ESPAGNE
Nom, Prénom(s)
CHEVILLOT CLAUDINE
Nom d'usage
WARAVKA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Varengeville-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
WARAVKA ALEXIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
1950 KRAAINEM
Nom, Prénom(s)
WARAVKA NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Commune de résidence
Paris 13e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
CARTERET LUCIE
Nom d'usage
ROUSTANG
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
ROGUET STEPHANIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1986
Commune de résidence
Les Angles
Nom, Prénom(s)
CHUPIN PATRICIA , BEATRICE
Nom d'usage
REAU
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Levesville-la-Chenard
Nom, Prénom(s)
CHUPIN CHRISTINE , ALINE , ANDREE , MARIE
Nom d'usage
ROGUET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Le Vaumain
Nom, Prénom(s)
CHEVILLOT BIRAUD ALEXANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Soignolles-en-Brie
Nom, Prénom(s)
LEWIN JEAN-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
LEWIN MAITE
Nom d'usage
ZEITOUN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LEWIN LISA
Nom d'usage
HURTREL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
CARTERET CORALIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/09/2022
Siret
32849000800047
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
7 AV DE LA MARNE
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/08/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1984
Siret
32849000800021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
21 B RUE JEAN LECLAIRE
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
53163
Date d'ajout
22/08/2012
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).