Entreprise : GFA MUTUEL DE PERRECY LES FORGES - SIREN 328 469 895
Identité
Dénomination
GFA MUTUEL DE PERRECY LES FORGES
SIREN (siège)
328 469 895
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2000
Date de fin de la personne morale
12/01/2043
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
24391.84 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 71420 PERRECY-LES-FORGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOULLERY BERNARD , LOUIS
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Saint-Vallier
Nom, Prénom(s)
CUZIN BERNARD
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Perrecy-les-Forges
Nom, Prénom(s)
RENAUD GERARD
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Perrecy-les-Forges
Nom, Prénom(s)
SABORIN JEANNE
Nom d'usage
BOULLERY
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1923
Commune de résidence
Montceau-les-Mines
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/01/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/10/1983
Siret
32846989500010
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition et administration d'immeubles à destination agricole avec interdiction de faire valoir direct
Adresse
MAIRIE
71420 , PERRECY-LES-FORGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Mairie
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/008362
Date d'ajout
21/12/2021
Description
Modification relative aux dirigeants : BOULLERY Bernard Louis nom d'usage : BOULLERY Bernard n'est plus gérant BOULLERY Bernard Louis nom d'usage : BOULLERY Bernard devient liquidateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/008362
Date d'ajout
21/12/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 29/11/2021 - Siège de la liquidation : 3 Rue Anatole France 71230 SAINT-VALLIER - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Exploitant Agricole du 24/12/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 04 novembre 1983 -No 390 - L'EXPLOITANT AGRICOLE du 27 octobre 1983
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).