Entreprise : LOCATANK SAS - SIREN 328 457 072
Identité
Dénomination
LOCATANK SAS
SIREN (siège)
328 457 072
Date d'immatriculation au RNE
19/12/1983
Début d’activité
01/04/2024
Date de fin de la personne morale
18/12/2043
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Location de véhicules automobiles de transport de marchandises et de véhicules industriels. Transport et location de conteneurs. Achat, vente, réparation de tous véhicules automobiles.
Code APE
7712Z - Location et location-bail de camions
Capital social
230000 EUR
Adresse du siège
9 RUE ROLAND GARROS 38320 EYBENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE ROUX FRANCOISE , DANIELLE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Grenoble
Dénomination
ALEO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Grenoble
Dénomination
BRUN INVEST SAS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Eybens
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2024
Siret
32845707200036
Code APE
7712Z - Location et location-bail de camions
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location et location-bail de camions
Adresse
9 RUE ROLAND GARROS
38320 , EYBENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F02/013976
Date d'ajout
26/12/2002
Description
-Ancienne dénomination : LOCATANK SA
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
15/12/1983 - LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 29/07/1983.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
-MODIFICATION du 08/03/1984 : acquisition d'une partie de fonds de com- merce de transports publics de marchandises (à l'exclusion detout droit au bail) sis à ST PAUL LES DAX, appartenant à Melle DEVERT Yolande, moyennant le prix de 260 000 F. Le fonds acquis est exploité en qualité de locataires gérantes par les Stés SA HARO TRANSPORTS - 8 Impasse J. Malécot à ST JEAN BONNEFONDS (RCS ST ETIENNE B 304 907 975), TRANSPORTS P. VILLARD - 31 route de Lyon SAINT EGREVE (RCS GRENOBLE B 070 502 406). -MODIFICATION DU 21/03/1986 : Mise en location gérance pourune durée d'un an renouvelable de trois Licences toutes zones avec le matériel correspondant à la SARL JEAN CARRE - Siège: 01750 REPLONGES à compter du 13/02/1986 ; à la SA OURRY Siège: Ferme des Fusées 77390 CHAMPDEUIL à compter du 27/02/1986 ; à BOUTE Jean-Baptiste - Siège: 27 rue de la Roche de Geai - Cote Chaude - 42000 SAINT ETIENNE à compter du 27/02/1986. Mise en locationgérance pour une durée d'un an renouvelable de deux Licences Zones Longues avec le matériel correspondant à la STE TRANS- PORTS MERRET - siège: ZA du Launay ST MARTIN DES CHAMPS (29210 MORLAIX) et à la STE TRANSPORTS LOUIS MERCIER - Siège: ZA Route de Chalon (71640 GIVRY) à compter du 27/02/1986. -MODIFICATION DU 07.06.1991 : Apport partiel d'actif d'une branche d'activité de "Transports et location de conteneurs" outre les éléments corporels, le nom commercial la clientèle, l'achalandage y attaché les cartes grises et cartes de transport (sans droit au bail) appartenant àla SA BRUN à compter du 01.10.1990 -MODIFICATION DU 12.06.1991 : Apport partiel d'actif d'une branche d'activité de "Transports et location de conteneurs" outre les élémentscorporels, le nom commer- cial, la clientèle, l'achalandage y attaché les cartes grises et cartes de transport (sans droit au bail) appartenant à LOCATANK SA à compter du 01.10.1990 (Ancienne dénomination : TRANSPORTS DEVERT) -MODIFICATION DU 16.11.1992 : Vente de licences de locations successives de véhicule avec conduc- teur pour le transport routier de marchandises : classe A, n° 898 2156029, classe B n° 8982058029, classe B n° 8982058030, classe B n° 9082142003, classe B n° 9082142004 à la sté GUY LEFEBVRE SA à compter du 01.06.1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).