Entreprise : SAINT MARTINOISE DE QUINCAILLERIE - SIREN 328 439 286
Identité
Dénomination
SAINT MARTINOISE DE QUINCAILLERIE
Sigle
SMQ
SIREN (siège)
328 439 286
Date d'immatriculation au RNE
22/09/1983
Début d’activité
01/11/1989
Date de fin de la personne morale
21/09/2082
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Opérations commerciales sur tous produits, articles, marchandises concernant : Le nautisme, la pêche, le camping, Pelin-Air, Ajrdin, loisirs, Auto-Velo, articles ménagers etc... Activité de marchands biens
Code APE
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
BELLEVUE MARIGOT 97150 SAINT MARTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOTHLAND PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Pointe-à-Pitre
Nom, Prénom(s)
GOTHLAND MARIE , JOCELYNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Baie-Mahault
Nom, Prénom(s)
BIZIEN GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Levallois
Dénomination
KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Baie-Mahault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1989
Siret
32843928600027
Code APE
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
Nature de l'établissement
Libérale règlementée
Activité principale
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
Adresse
BELLEVUE MARIGOT
97150 , SAINT MARTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/09/1983
Siret
32843928600019
Enseigne
HOME N' TOOLS'
Code APE
524P
Adresse
RUE DU GENERAL DE GAULLE
, SAINT-MARTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MARIGOT DOIGT DE GANT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3909
Date d'ajout
18/11/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/12/2018 :Partant : GOTHLAND Claude, Directeur général, AdministrateurJournal d'annonces légales : France-Antilles Guadeloupe en date du 28/10/2019.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3023
Date d'ajout
26/10/2006
Description
Modification d'activitéAdjonction d'Activite-Activite de marchand de biensPublication dans le journal France Antilles en date du 19/10/2006Date d'effet : 18/09/2006
Numéro d'observation
2971
Date d'ajout
08/11/2005
Description
Transformation de la sociétéAncienne Formejuridique saNouvelle forme juridique sasAncien Adm et Pca Devien présidentDate d'effet : 01/12/2005
Numéro d'observation
2452
Date d'ajout
21/08/2002
Description
Augmentation du capitalD'une somme de 11.887,75 euros pour le porter de 38.112,25 euros à 50 000 euros changement de qualité de Mr Gothlan D Philippe ancien président conseil administration nouveau président du conseil d'administration et administrateur changement de qualité de Mr Gothland Claude ancien administrateur nouveau directeur général et administrateur à compter du 14/06/2002
Numéro d'observation
2177
Date d'ajout
25/09/1998
Description
Transfert du siège socialde doigt de gant - Marigot - 97150/Saint-Martin à Bellevue - Marigot - 97150/Saint-Martin à compter du 25.05.98
Numéro d'observation
2547
Date d'ajout
20/06/1997
Description
Nomination de commissaires aux comptes : - Titulaire : Kpmg fiduciaire de France - suppléant : Bizien Gerard démission de Mr. Devarieux Henri, de ses fonctions de commissaires aux comptes suppléant à compter du 21.06.96
Numéro d'observation
1691
Date d'ajout
21/09/1992
Description
Modification de la composition du conseil d'administrationDépart de Monsieur Gothland Jean-Louis et de Monsieur Haug Marc-Henri en leur qualité d'administrateurs Nommination de Mr Gothland Claude et de MME Gothland Marie-Jocelyne en leur qualité d'administrateurs à compter du 20/12/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 250 000.00 FRF nouveau montant : 38 112.25 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).