Entreprise : SOC DISTRIBUTION AUX COLLECTIVITES - SIREN 328 428 073
Identité
Dénomination
SOC DISTRIBUTION AUX COLLECTIVITES
Sigle
SODICO
SIREN (siège)
328 428 073
Date d'immatriculation au RNE
11/02/1993
Date de fin de la personne morale
10/02/2082
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
Z I LES BENOITS 71470 ROMENAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLERC FREDERIC , LOUIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Rancy
Nom, Prénom(s)
BOUDIER NADINE , DANIELLE
Nom d'usage
CLERC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Rancy
Nom, Prénom(s)
CLERC DENIS , LUCIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Rancy
Nom, Prénom(s)
APPOLINARI VLADIMIR
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lons-le-Saunier
Dénomination
CONVERGENCE AUDIT CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lons-le-Saunier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/07/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/10/1992
Siret
32842807300030
Code APE
361G
Origine du fonds
Autre
Activité principale
DISTRIBUTION DE TOUT MOBILIER EN BOIS A TOUTES COLLECTIVITES PUBLIQUES OU PRIVEES
Adresse
LES BENOITS
71470 , Romenay - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/07/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2003
Siret
32842807300048
Code APE
361G
Origine du fonds
Création
Activité principale
Distribution de tout mobilier en bois à toutes collectivités publiques ou privées.
Adresse
Hameau de Coulouvre
39260 , CRENANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HAMEAU DE COULOUVRE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/09/1983
Siret
32842807300014
Code APE
524H
Adresse
LD LES VILLARETS
71290 , RANCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/10/1992
Siret
32842807300022
Code APE
361G
Adresse
ZI PROGNAT
71470 , ROMENAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/001048
Date d'ajout
28/02/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 22/02/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/001132
Date d'ajout
25/02/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 22/02/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F18/000115
Date d'ajout
09/01/2018
Description
Ordonnance du président en date du 09/01/2018 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur DEGABRIEL Patrick en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F07/000798
Date d'ajout
25/04/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 23/07/2004 prononçant l' ouverture de la liquidation judiciaire. Organes de la procédure: , Représentant des créanciers-liquidateur : SCP DESLORIEUX 44 RUE DE LA REPUBLIQUE 71640 GIVRY BP 3 .
Numéro d'observation
F07/000473
Date d'ajout
06/02/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 26/01/2007 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur MONIN GUY en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
2581
Date d'ajout
25/08/2004
Description
CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE A COMPTER DU 23 JUILLET 2004 CONTINUATION DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Numéro d'observation
2279
Date d'ajout
30/07/2004
Description
JUGEMENT DU 23/07/2004 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE JUGE COMMISSAIRE:M. DEGABRIEL LIQUIDATEUR JUDICIAIRE: SCP JEAN-JACQUES DESLORIEUX 44 RUE DE LA REPUBLIQUE 71640 GIVRY Date d'effet : 23 juillet 2004
Numéro d'observation
2238
Date d'ajout
22/07/2004
Description
DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS EN DATE DU 21/07/2004 Date d'effet : 21 juillet 2004
Numéro d'observation
803
Date d'ajout
05/03/2004
Description
OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT HAMEAU DE COULOUVRE 39260 CRENANS SOUS LE NUMERO 2004 B 03 NOTIFICATION LE 09/01/2004
Numéro d'observation
512
Date d'ajout
26/03/1996
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU LIEUDIT "PROGNAT" A ROMENAY AU LIEUDIT "LES BENOITS" A ROMENAY A COMPTER DU 01.06.94
Numéro d'observation
231
Date d'ajout
24/10/1994
Description
NOMINATION DE LA STE SA CONVERGENCE AUDIT CONSEILS EN QUALITE DE COMMIS- SAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MR DENIS BRENIAUX A COMP- TER DU 29/06/94.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 15 décembre 1992 -No 120 - LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE du 17 novembre 1992 - ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE LOUHANS LE 9.11.83 NO 123 INSERTION : IND.LOUHANNAIS JURA DU 08.10.83
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).