Entreprise : SOCIETE CIVILE MARCELLE - SIREN 328 399 688
Identité
(Entreprise radiée le 20/07/2020)
Dénomination
SOCIETE CIVILE MARCELLE
SIREN (siège)
328 399 688
Date d'immatriculation au RNE
14/11/1983
Date de fin de la personne morale
13/11/2053
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
25154.09 EUR
Adresse du siège
LES GRANGETTES 73410 ENTRELACS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR DEBURE DANIEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEBURE DANIEL , PAUL , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Entrelacs
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/10/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/10/1983
Siret
32839968800014
Code APE
702A
Adresse
LD CHEF LIEU
73410 , LA BIOLLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/04/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/10/1996
Siret
32839968800022
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange ou apport ou autrement ainsi que la gestion. Généralement toutes opérations se rattachant aux immeubles.
Adresse
Les Grangettes
73410 , Entrelacs - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Albens
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
31939
Date d'ajout
22/08/2019
Description
Radiation d'office article R 123-136 du code de commerce lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du 1er alinéa de l'article R123-125 du code de commerce, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25120
Date d'ajout
18/04/2019
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/11/1983
Description
Historique des observations depuis le 14/11/1983 : Précédent établissement : LA BIOLLE (73410) du 05/10/1983 au 10/10/1996.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).