Entreprise : EARL LEBLANC JEAN CLAUDE ET FILS - SIREN 328 384 219
Identité
Dénomination
EARL LEBLANC JEAN CLAUDE ET FILS
SIREN (siège)
328 384 219
Date d'immatriculation au RNE
21/11/1983
Début d’activité
09/10/1983
Date de fin de la personne morale
20/11/2082
Date de clôture
31/07
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Viticulture
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
72413.29 EUR
Adresse du siège
LES CLOSERONS 49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FAYE D'ANJOU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBLANC DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Bellevigne en Layon
Nom, Prénom(s)
LEBLANC FABIEN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1983
Commune de résidence
Bellevigne en Layon
Nom, Prénom(s)
LEBLANC PIERRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1988
Commune de résidence
Bellevigne-en-Layon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/10/1983
Siret
32838421900015
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Viticulture
Autres Activités
Culture de la vigne
Adresse
LES CLOSERONS
49380 , BELLEVIGNE-EN-LAYON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FAYE D'ANJOU
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6357
Date d'ajout
30/08/2001
Description
CHANGEMENT DE DATE DE CLOTURE DE L EXERCICE SOCIAL QUI SERA DESORMAIS AU 31 JUILLET DE CHAQUE ANNEE AU LIEU DU 31 AOUT DE CHAQUE ANNEE L EXERCICE EN COURS AYANT DEBUTE LE 1ER SEPTEMBRE 2000 SE TERMINERA LE 31 JUILLET 2001 Date d'effet : 06/07/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1884
Date d'ajout
04/03/1998
Description
RETRAIT DE MME YVETTE LEBLANC-LEBRETON EN QUALITE DE CO ASSOCIEE GERANTE REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 940 000 F A COMPTER DU 31.12.97 TRANSFORMATION DU GAEC EN EARL LEBLANC JEAN CLAUDE ET FILS PROROGATION DE LA DUREE LA PORTANT A 99 ANS - GERANTS : MR LEBLANC YANNICK ET MR LEBLANC DOMINIQUE ACTIVITE : VITICULTURE A COMPTER DU 01.01.98
Numéro d'observation
85
Date d'ajout
26/05/1989
Description
NOMINATION D'UN NOUVEL ASSOCIE GERANT MR LEBLANC DOMINIQUE. A COMPTER DU 05/05/86
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 940 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 143 302.08 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).