Entreprise : GFA LA VALLEE DE BOUDERNAULT - SIREN 328 375 878
Identité
Dénomination
GFA LA VALLEE DE BOUDERNAULT
SIREN (siège)
328 375 878
Date d'immatriculation au RNE
10/11/1983
Début d’activité
10/11/1983
Date de fin de la personne morale
09/11/2082
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
LA PROPRIETE ET L'ADMINISTRATION DE TOUS LES IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS A DESTINATION AGRICOLE COMPOSANT SON PATRIMOINE
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
129886.56 EUR
Adresse du siège
7 RUE DE BAILLY 89210 CHAMPLOST FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOUDERNAULT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CROISEY GISELE , MONIQUE
Nom d'usage
DELAGNEAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Champlost
Nom, Prénom(s)
DELAGNEAU BERNARD , HENRI , CAMILLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Champlost
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/11/1983
Siret
32837587800019
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
LA PROPRIETE ET L'ADMINISTRATION DE TOUS LES IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS A DESTINATION AGRICOLE COMPOSANT SON PATRIMOINE
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
7 RUE DE BAILLY
89210 , CHAMPLOST - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOUDERNAULT
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
10/11/1983
Description
Historique des observations depuis le 10/11/1983 : A COMPTER DU 29/11/94 NOMINATION DE BERNARD DELAGNEAU, EN QUALITE DE GERANT, EN REMPLACEMENT DE HENRI DELAGNEAU Dépôt de l'acte au Greffe le : 21/10/1983 Publicité au journal : L'YONNE AGRICOLE le : 10/06/1982
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).