Entreprise : SCEA FERRY BARRAT NAOU - SIREN 328 347 992
Identité
Dénomination
SCEA FERRY BARRAT NAOU
SIREN (siège)
328 347 992
Date d'immatriculation au RNE
07/11/1983
Début d’activité
19/01/1984
Date de fin de la personne morale
18/01/2120
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Polyculture
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
498742.91 EUR
Adresse du siège
2 LA GARE 40210 SOLFERINO FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERRY BRUNO , JEAN , DIDIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
La Teste-de-Buch
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/01/1984
Siret
32834799200021
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Polyculture
Autres Activités
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
2 LA GARE
40210 , SOLFERINO - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Solferino
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/02/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/1988
Siret
32834799200039
Code APE
013Z
Adresse
4 RUE RACINE
02200 , SOISSONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2166
Date d'ajout
17/08/2010
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 16/06/2010 Nouvelle :31/12 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/06/2010 : Nouveau : FERRY Bruno Jean Didier, Gérant associé Modification relative aux associés à compter du 16/06/2010 suite à cession de parts et donation partage de parts sociales: Nouveau : FERRY Bruno Jean Didier, Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 527 500.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 232 865.87 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).