Entreprise : SCM FONTAINE-BIERRE-HO QUOC-BALLINI - SIREN 328 331 467
Identité
Dénomination
SCM FONTAINE-BIERRE-HO QUOC-BALLINI
SIREN (siège)
328 331 467
Date d'immatriculation au RNE
07/11/1983
Date de fin de la personne morale
06/11/2082
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
305141.95 EUR
Adresse du siège
33 RUE FRANCOIS DE MAHY 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIERRE PHILIPPE , BERTRAND , ERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Etang salé
Nom, Prénom(s)
FONTAINE MICHEL , JEAN-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
BALLINI PASCAL , JEAN-NOEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Saint-Paul
Nom, Prénom(s)
HO-QUOC HAI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Saint-Leu
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/10/1983
Siret
32833146700014
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice en commun de la profession médicale avec mis en commun des honoraires perçus
Adresse
33 RUE 33 rue François de Mahy
97410 , Saint-Pierre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1997
Siret
32833146700030
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée, Commerciale
Activité principale
Exercice en commun de la profession médicale avec mis en commun des honoraires perçus
Autres Activités
Exercice en commun de la profession médicale avec mis en commun des honoraires perçus
Adresse
2 RUE DU TRESOR
97436 , SAINT-LEU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT B
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2000
Siret
32833146700048
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée, Commerciale
Activité principale
Exercice en commun de la profession médicale avec mis en commun des honoraires perçus
Autres Activités
Exercice en commun de la profession médicale avec mis en commun des honoraires perçus
Adresse
32 RUE SARDA GARRIGA
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/01/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2000
Siret
32833146700022
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
133 RTE HUBERT DELISLE
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2914
Date d'ajout
29/09/2014
Description
Transfert de l'établissement complémentaire à compter du 15/01/2014 : Ancienne adresse : 133 rue hubert delisle 97430 le tampon Nouvelle adresse : 32 rue sarda garriga 97430 le tampon
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1874
Date d'ajout
18/07/2002
Description
À compter du 01/10/1997, ouverture d'un établissement complémentaire à "rue du trésor - bâtiment B - ariane - 97436 saint-leu
Numéro d'observation
2881
Date d'ajout
10/10/2001
Description
À compter du 01/12/00 - ouverture d'un ETS complémentaire - 133 route Hubert Delisle le tampon création
Numéro d'observation
1812
Date d'ajout
16/07/1999
Description
Suivant décision collective des associés en date du 06/04/99 nomination du docteur pascal Ballini en qualité d'associé gérant en remplacement du docteur Denis Paul Garibal démissionnaire à compter du 01/01/99, la dénomination de la société devient "Scm des docteurs Fontaine Bierre Ho Quoc Ballini à compter du 01/01/99.
Numéro d'observation
857
Date d'ajout
30/03/1999
Description
Suivant décision collective en date du 15/12/98 transformation de la société civile professionnelle en société civile de moyens, la dénomination de la société devient : Scm des docteurs Garibal, Fontaine, Bierre, Ho Quoc hai à compter du 28/11/98
Numéro d'observation
438
Date d'ajout
04/03/1994
Description
À compter du 13/01/94 nomination de M. Ho-quoc-Hai nE le 09/01/54 à bien hoa (sud Vitenam) associé gérant - en remplacement de Do Van Lanh Emmanuel associé gérant, partant la dénomination de la Ste Devient: Ste Civile des docteurs Denis Garibal, Michel Fontaine, Philippe Bierre et ho-quoc-hai, médecins radiologues associés
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 2 001 600.00 FRF nouveau montant : 305 141.95 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).