Entreprise : SCI LA CHARPENTERIE - SIREN 328 331 301
Identité
(Entreprise radiée le 04/12/2019)
Dénomination
SCI LA CHARPENTERIE
SIREN (siège)
328 331 301
Date d'immatriculation au RNE
22/11/1983
Fermeture de l'établissement - 32833130100015
- Date d'effet de la fermeture : 28/11/2019
Date de fin de la personne morale
21/11/2082
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
838.47 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA PLAINE DES ISLES 89000 AUXERRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUJON ALAIN , GILBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Héry
Nom, Prénom(s)
DUJON JEAN-PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Saint-Florentin
Dénomination
SCI ANNE-SOPHIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Auxerre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/09/1983
Siret
32833130100015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, construction, administration, gestion, exploitation par bail ou location, d'un ensemble immobilier sis à AUXERRE, Z.I. rue de la Plaine des Isles.
Adresse
RUE Z I rue de la Plaine des Isles
89000 , Auxerre - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
04/12/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 04-12-2019 AVEC DATE D'EFFET AU 28-11-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
07/11/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 24-10-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : Terres de Bourgogne DU : 15-11-2019, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/11/1983
Description
Historique : JAL : La Liberté de l'Yonne n° 39
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).