Entreprise : SCI ARGUIZABAL - SIREN 328 322 599
Identité
Dénomination
SCI ARGUIZABAL
SIREN (siège)
328 322 599
Date d'immatriculation au RNE
02/11/1983
Début d’activité
02/11/1983
Date de fin de la personne morale
01/11/2053
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, construction, Administrztion et exploitation de ts immeubles bâtis ou non bâtis
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
4573.47 EUR
Adresse du siège
64120 AMENDEUIX-ONEIX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Amendeuix-Oneix
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LENFANT FLORIS , ANTOINE , ERIC , OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1989
Commune de résidence
Troyes
Nom, Prénom(s)
LENFANT VALENTINE , MARIE , THERESE , MICHELE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1994
Commune de résidence
Paris 18e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
LENFANT BARTHELEMY , PIERRE , JEAN-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1992
Commune de résidence
Saint-Ouen-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
MORBIEU PATRICIA
Nom d'usage
LENFANT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/11/1983
Siret
32832259900015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, construction, Administrztion et exploitation de ts immeubles bâtis ou non bâtis
Autres Activités
Propriété, construction, Administrztion et exploitation de ts immeubles bâtis ou non bâtis
Adresse
64120 , AMENDEUIX-ONEIX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Amendeuix-Oneix
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6871
Date d'ajout
10/12/2008
Description
Modification relative aux associés à compter du 24/10/2008 : Nouveau : BRUNI Gracianne, Associé Société Civile Nouveau : MORBIEU Marie-Michelle, Associé Société Civile Modifié : MORBIEU Jean-Marie Louis-Antoine, Gérant Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 30 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 4 573.47 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).