Entreprise : SCI TREINVEST - SIREN 328 307 046
Identité
(Entreprise radiée le 30/12/2022)
Dénomination
SCI TREINVEST
SIREN (siège)
328 307 046
Date d'immatriculation au RNE
14/06/2006
Date de fin de la personne morale
13/06/2043
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
248424 EUR
Adresse du siège
2 ALL DE KERNENEZ 29000 QUIMPER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOUX PIERRE , YVON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
PLOMODIERN
Nom, Prénom(s)
DOUX PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
LEGE
Nom, Prénom(s)
BLANC RENEE
Nom d'usage
DOUX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1936
Commune de résidence
PORT LAUNAY
Nom, Prénom(s)
DOUX FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
COMBRIT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/05/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1984
Siret
32830704600024
Code APE
702C
Adresse
34 QUAI COMMANDANT MALBERT
29200 , BREST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/05/2006
Siret
32830704600032
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété construction gestion location des biens immobiliers bâtis ou non bâtis dont elle deviendra propriétaire
Adresse
2 ALL 2 allée de Kernenez
29000 , Quimper - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15337
Date d'ajout
30/12/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 21/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/12/2022
Description
Dissolution à compter du 14/11/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 14/11/2022, siège de la liquidation : 2 Allée de Kernenez 29000 Quimper
Numéro d'observation
6229
Date d'ajout
14/12/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/11/2010 : Changement de qualité : DOUX Pierre Yvon, Associé Société Civile devient Gérant associé Changement de qualité : DOUX Frédéric, Gérant associé devient Associé Société Civile
Numéro d'observation
3368
Date d'ajout
14/06/2006
Description
Départ de co-gérant(s) DOUX PIERRE YVON - FAUVEDER PHILIPPE - NOMINATION D'UN GERANT : DOUX FREDERIC - CHANGEMENT DE DENOMINATION : ANCIENNE : SCI QUAI DU COMMANDANT MALBERT - NOUVELLE : TREINVEST - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL : ANCIENNE ADRESSE : 34 QUAI COMMANDANT MALBERT 29200 BREST - NOUVELLE ADRESSE : 2 ALLEE DE KERNENEZ 29000 - QUIMPER - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE DE 15 092 EUROS A 248 424 EUROS (PV AGE DU 12/05/2006) - MENTION DES ASSOCIES AU RCS : INDIVISION SUCCESSSORALE DE MR PIERRE DOUX, COMPOSEE DE : DOUX RENEE - DOUX PHILIPPE - DOUX PIERRE-YVON - DOUX FREDERIC Date d'effet : 12/05/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DES ACTES CONSTITUTIFS AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST LE 18/10/1983 - PUBLICITE : LE COURRIER DU LEON DU 08/10/83
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).