Entreprise : GFA DUTOLIS - SIREN 328 297 700
Identité
Dénomination
GFA DUTOLIS
SIREN (siège)
328 297 700
Date d'immatriculation au RNE
07/11/1983
Début d’activité
16/09/1983
Date de fin de la personne morale
06/11/2023
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
PROPRIETE, JOUISSANCE ET ADMINISTRATION D'IMMEUBLES A DESTINATION AGRI- COLE DEVANT ETRE DONNES A BAIL A LONG TERME ET TOUTES OPERATIONS S'Y RATTACHANT.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
493633.1 EUR
Adresse du siège
QUARTIER DERRIERE LE PUITS 26790 SUZE-LA-ROUSSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIERRE-JEAN GENEVIEVE , FERNANDE
Nom d'usage
RIEU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Suze-la-Rousse
Nom, Prénom(s)
PIERRE-JEAN MARYSE , AIMEE , MARIE
Nom d'usage
RIEU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Suze-la-Rousse
Nom, Prénom(s)
RIEU MICHEL , JEAN , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Suze-la-Rousse
Nom, Prénom(s)
RIEU YVES , PAUL , MARIUS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Suze-la-Rousse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/09/1983
Siret
32829770000010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE, JOUISSANCE ET ADMINISTRATION D'IMMEUBLES A DESTINATION AGRI- COLE DEVANT ETRE DONNES A BAIL A LONG TERME ET TOUTES OPERATIONS S'Y RATTACHANT.
Autres Activités
PROPRIETE, JOUISSANCE ET ADMINISTRATION D'IMMEUBLES A DESTINATION AGRI- COLE DEVANT ETRE DONNES A BAIL A LONG TERME ET TOUTES OPERATIONS S'Y RATTACHANT.
Adresse
QUARTIER DERRIERE LE PUITS
26790 , SUZE-LA-ROUSSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F01/001372
Date d'ajout
24/07/2001
Description
SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 21 JUIN 2001 CHANGEMENT DE GERANT DEMISSION DE MR PIERRE-JEAN MARCEL DE SES FONCTIONS DE GERANT NOMINATION DE MR RIEU YVES ET MR RIEU MICHEL EN QUALITE DE NOUVEAUX GERANTS JOURNAL PUBLICATEUR : LE JOURNAL DU DIOIS DU 06/07/01 DEPOT D'ACTE Nø 810 DU 24/07/01 EFFET A COMPTER DU 21/06/01
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 397 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 822 767.35 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).