Entreprise : S.F.D GROUPE MICHEL DELFAU - SIREN 328 285 739
Identité
Dénomination
S.F.D GROUPE MICHEL DELFAU
SIREN (siège)
328 285 739
Date d'immatriculation au RNE
28/10/1983
Date de fin de la personne morale
27/10/2082
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
658580 EUR
Adresse du siège
41 RUE CONDORCET 75009 PARIS 9 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEN MOHAMED BEN SAID KHEIRA
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Saint Maur des Fosses
Nom, Prénom(s)
PERROT VIRGINIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Giverny
Nom, Prénom(s)
PHILLIPPOT GERARD
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DELFAU SOPHIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
NEUILLY SUR SEINE
Dénomination
COMPAGNIE FRANCAISE D'AUDIT ET DE REVISION FINANCIERE (SARL)
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
F-M RICHARD AUDIT (SA)
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/07/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/1994
Siret
32828573900020
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
SOUSCRIPTION, ACQUISITION, GESTION DE TOUTES ACTIONS, OBLIGATIONS, PARTS OU TOUS AUTRES DROITS ET TITRES DE SOCIETESFRANCAISES OU ETRANGERES QUELLE QU'EN SOIT LA FORME JURIDIQUE. PARTICIPATIONPAR VOIE DE CREATION DE SOCIETES NOUVELLES,D'APPORTS, DE COMMANDITE, DE FUSION, D'ASSOCIATION OU DE GROUPEMENT. ACCEPTATION DE MANDATS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION DE TOUTES SOCIETES OU ENTREPRISES DANS LESQUELLES LA SOCIETE AURAIT DES INTERETS DIRECTS OU INDIRECTS.
Adresse
41 RUE 41 rue Condorcet
75009 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1983
Siret
32828573900012
Code APE
703D
Adresse
65 RUE DE RIVOLI
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
10/10/2006
Description
DEMISSION POUR ORDRE DE DELFAU Sophie EN QUALITE DE Administrateur A COMPTER DU 13-04-2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
24/08/2006
Description
DEMISSION POUR ORDRE DE MADAME PERROT VIRGINIE EN QUALITE DE ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 18-03-2005
Numéro d'observation
66167
Date d'ajout
02/11/1988
Description
-MISE EN HARMONIE DES STATUTS
Numéro d'observation
60088
Date d'ajout
09/09/1985
Description
.REFONTE INTEGRALE DU TEXTE DES STATUTS POUR MISE EN HARMONIE AVEC LES DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).