Entreprise : SA GROUPE ENERGY - SIREN 328 285 481
Identité
Dénomination
SA GROUPE ENERGY
SIREN (siège)
328 285 481
Date d'immatriculation au RNE
21/09/1989
Début d’activité
01/09/1983
Date de fin de la personne morale
20/09/2083
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
INSTALLATION MATERIEL AERAULIQUE, THERMIQUE, FRIGORIFIQUE - COMMERCIALISATION INSTALLATION DE MATERIEL AEROLIQUE.
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Capital social
178365.35 EUR
Adresse du siège
19 AV DE MESSINE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMATO LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
FAYETTE SIMONE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1939
Commune de résidence
Aix-En-Provence
Nom, Prénom(s)
RAMBERT CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Aix-En-Provence
Nom, Prénom(s)
RAMBERT PIERRE , YVES
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1939
Commune de résidence
Aix en Provence
Nom, Prénom(s)
RAMBERT CATHERINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1983
Siret
32828548100052
Enseigne
GROUPE ENERGY
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
INSTALLATION MATERIEL AERAULIQUE, THERMIQUE, FRIGORIFIQUE - COMMERCIALISATION INSTALLATION DE MATERIEL AEROLIQUE.
Adresse
19 AV DE MESSINE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15128
Date d'ajout
16/10/1991
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 30 JANVIER 1991, LE T.C. DE NARBONNE A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L'EGARD DE LA STE. DESIGNE MAITRE JOLIOT 31 QUAI VICTOR HUGO A NARBONNE, REPRESENTANT DES CREANCIERS ET MAITRE FABRE 705 RUE SAINT HILAIRE A MONTPELLIER, ADMINISTRATEUR. MESSIEURS LES CREANCIERS SONT INVITESA DECLARER LEURS CREANCES ENTRE LES MAINS DU REPRESENTANT DES CREANCIERS DANS UN DELAI DE 2 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AUBODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
15133
Date d'ajout
16/10/1991
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 12 JUIN 1991, LE T.C. DE NARBONNE A ARRETE LE PLAN DE CESSION DE LA STE. NOMME MAITRE JOLIOT 33 QUAI VICTOR HUGO A NARBONNE, COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN.
Numéro d'observation
46492
Date d'ajout
23/01/1991
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 21 JANVIER 1991 AU GREFFE DE PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).