Entreprise : SOC CIVILE AGRICOLE DU COUVENT - SIREN 328 274 709
Identité
Dénomination
SOC CIVILE AGRICOLE DU COUVENT
SIREN (siège)
328 274 709
Date d'immatriculation au RNE
24/10/1983
Date de fin de la personne morale
23/10/2033
Forme juridique
Autre société civile
Qualité
Actif agricole
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LE COUVENT 04700 ENTREVENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANC GERARD , LOUIS , JEAN
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Entrevennes
Nom, Prénom(s)
ISNARD COSETTE , MARILENE
Nom d'usage
BLANC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Entrevennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/06/1983
Siret
32827470900026
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
l'acquisition la prise à bail l'exploitation de tous biens agricoles et notamment l'exploitation des biens agricoles sis à Entrevennes et Puimichel la vente et éventuellement la transformation conformément aux usages agricoles des produits de cette exploitation
Adresse
LE COUVENT
04700 , ENTREVENNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
322
Date d'ajout
18/01/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/08/2022
Description
Dissolution à compter du 31/05/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/05/2022, liquidateur : BLANC Gerard Louis Jean, siège de la liquidation : les Blancs 04700 Entrevennes
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Digne ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Manosque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Manosque décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).