Entreprise : PRUNE - SIREN 328 264 106
Identité
(Entreprise radiée le 18/02/2021)
Dénomination
PRUNE
SIREN (siège)
328 264 106
Date d'immatriculation au RNE
28/10/1983
Date de fin de la personne morale
27/10/2033
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
AV DE LA REPUBLIQUE 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUSQUET-DUPUI HENRI-RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1927
Commune de résidence
LES STES MARIES DE LA MER
Nom, Prénom(s)
BLANC BRIGITTE
Nom d'usage
POUSSARDIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
ST MARTIN DE CRAU
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/07/1986
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1983
Siret
32826410600019
Code APE
6449
Origine du fonds
Autre
Activité principale
SANS ACTIVITE.
Adresse
AV AV. DE LA REPUBLIQUE
13310 , ST MARTIN DE CRAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1765
Date d'ajout
18/02/2021
Description
Radiation d'office du RCS le 18/02/2021 avec effet au 18/02/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7323
Date d'ajout
16/11/2020
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/10/1986
Description
CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE - VENTE DU FONDS DE COMMERCE A MR ET MME HERVE MARTINELLI A COMPTER DU 25.07.86.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 048.98 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).