Entreprise : SCP DE VETERINAIRES MALE, COUPAT, BOYER, LOPEZ ET DELACROIX - SIREN 328 252 267
Identité
Dénomination
SCP DE VETERINAIRES MALE, COUPAT, BOYER, LOPEZ ET DELACROIX
SIREN (siège)
328 252 267
Date d'immatriculation au RNE
10/10/1983
Début d’activité
01/07/1983
Date de fin de la personne morale
09/10/2082
Forme juridique
SCP de vétérinaires
Activités principales de l’objet social
EXERCICE DE LA PROFESSION DE VETERINAIRE.
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Capital social
182400 EUR
Adresse du siège
65 AV DE L'EUROPE 07100 ANNONAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOYER THOMAS , OLIVIER , NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
Vernosc-lès-Annonay
Nom, Prénom(s)
COUPAT PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Colombier-le-Cardinal
Nom, Prénom(s)
LOPEZ PAUL , FREDERIC , FERNAND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Colombier-le-Cardinal
Nom, Prénom(s)
MALE PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Annonay
Nom, Prénom(s)
VINCENT JEROME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Boulieu-lès-Annonay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1983
Siret
32825226700013
Enseigne
CLINIQUE VETERINAIRE
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
EXERCICE DE LA PROFESSION DE VETERINAIRE.
Adresse
65 AV DE L'EUROPE
07100 , ANNONAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
10/02/2001
Siret
32825226700021
Enseigne
CABINET VETERINAIRE
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
cabinet vétérinaire
Adresse
9 RUE CARDINAL DONNET
42220 , BOURG-ARGENTAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F02/001395
Date d'ajout
20/09/2002
Description
SUIVANT A.G.E. DU 30.08.2002., LE CAPITAL SOCIAL A ETE REDUIT ET PORTE A 182 400 EUROS, MR LAVEDAN PASCAL A DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT, DE PLUS LA DENOMINATION -"SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE VETERINAIRES C. CHAILLOT - P. LAVEDAN - J. VINCENT ET P. MALE"- EST DEVENUE -"SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE VETERINAIRES C. CHAILLOT, J. VINCENT ET P. MALE". date d'effet : 30/08/2002
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F97/001275
Date d'ajout
27/10/1997
Description
SUIVANT ACTE DE ME COURTES LAPEYRAT, NOTAIRE A ANNONAY (07) EN DATE DU 30.09.97, IL A ETE DECIDE LA NOMINATION DE MR JEROME VINCENT DT A ANNONAY (07), COMME GERANT, DE PLUS LA DENOMINATION EST DEVENUE P. CHATAGNIER - C. CHAILLOT - P. LAVEDAN - J. VINCENT ET AUTRES. date d'effet : 01/10/1997
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DU 08.01.1992 : SUIVANT ACTE DU 29.11.1991, MR GUIGAL MICHEL A DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS DE GERANT, DE PLUS LA DENOMINATION "M. GUIGAL - P. CHASTAGNIER - C. CHAILLOT - P. LAVEDAN ET AUTRES" DEVIENT P. CHASTAGNIER - C. CHAILLOT - P. LAVEDAN A COMPTER DE CE JOUR.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 01/07/2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).