Entreprise : SCEA DE RANCOURT - SIREN 328 234 455
Identité
Dénomination
SCEA DE RANCOURT
SIREN (siège)
328 234 455
Date d'immatriculation au RNE
10/11/1983
Début d’activité
01/06/1983
Date de fin de la personne morale
09/11/2033
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Acqusition, prise à bail, exploitation de tous biens agricoles, soit directement, soit par voie de fermage, de métayage, de mise à disposition de la société des biens dont les associés sont locataires ou selon toutes autres modalités, spécialement l'exploitation du domaine "Rancourt" sis sur les communes de Honnecourt, Bantouzelle, les rues des vignes, Vendhuile Aubencheul au bois, vente, éventuellement transformation des produits de cette exploitation.
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
313435.18 EUR
Adresse du siège
RTE NATIONALE 59266 HONNECOURT-SUR-ESCAUT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOULANGER SOPHIE , MARIE , MATHILDE
Nom d'usage
GOSSELET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Honnecourt-sur-Escaut
Nom, Prénom(s)
GOSSELET XAVIER , PIERRE , MARIE , ALBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1981
Commune de résidence
Honnecourt-sur-Escaut
Dénomination
ENDIVES 2000 SARL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Villers-Plouich
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1983
Siret
32823445500017
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Acqusition, prise à bail, exploitation de tous biens agricoles, soit directement, soit par voie de fermage, de métayage, de mise à disposition de la société des biens dont les associés sont locataires ou selon toutes autres modalités, spécialement l'exploitation du domaine "Rancourt" sis sur les communes de Honnecourt, Bantouzelle, les rues des vignes, Vendhuile Aubencheul au bois, vente, éventuellement transformation des produits de cette exploitation.
Autres Activités
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
RTE NATIONALE
59266 , HONNECOURT-SUR-ESCAUT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2915
Date d'ajout
12/06/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/08/2014 suite à erreur matérielle constatée par acte notarié du 16/04/2015 : Modifié : VANHAETSDAELE Alain Clément Gilbert, Associé indéfiniment responsable devient Gérant Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6225
Date d'ajout
30/12/2014
Description
Modification relative aux associés à compter du 14/08/2014 : Partant : GERARD Evelyne, Associé indéfiniment responsable Partant : VAN HAETSDAELE Paul, Associé indéfiniment responsable Nouveau : GOSSELET Xavier, Pierre, Marie, Albert, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : GOSSELET Sophie, Marie, Mathilde, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : ENDIVES 2000 SARL (SARL) représentée par GOSSELET Xavier, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : VANHAETSDAELE Alain, Clément, Gilbert, Gérant, Associé indéfiniment responsable devient Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/08/2014 : Partant : GERARD Evelyne, Associé indéfiniment responsable Partant : VAN HAETSDAELE Paul, Associé indéfiniment responsable Nouveau : GOSSELET Xavier, Pierre, Marie, Albert, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : GOSSELET Sophie, Marie, Mathilde, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : ENDIVES 2000 SARL (SARL) représentée par GOSSELET Xavier, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : VANHAETSDAELE Alain, Clément, Gilbert, Gérant, Associé indéfiniment responsable devient Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
608
Date d'ajout
29/03/1993
Description
Régularisation : Nomination de Mr Alain Vanhaetsdaele en qualité de gérant en remplacement de Mr Paul Vanhaetsdaele a/C du 01.10.92 - dépôt du 24.03.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 2 056 000.00 FRF Nouveau montant : 313 435.18 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).