Entreprise : SCI DU HAMEAU DE MAGNAS - SIREN 328 180 906
Identité
Dénomination
SCI DU HAMEAU DE MAGNAS
Sigle
SCI DU HAMEAU DE MAGNAS
SIREN (siège)
328 180 906
Date d'immatriculation au RNE
11/10/1983
Début d’activité
15/09/1983
Date de fin de la personne morale
10/10/2033
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
IDEM A L'OBJET SOCIAL
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
228673.52 EUR
Adresse du siège
HAM DE MAGNAS 32380 MAGNAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOULLIE FRANCOISE
Nom d'usage
LECLERC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
CASTELNAU D ARBIEU
Nom, Prénom(s)
LECLERC THOMAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
CASTELNAU D ARBIEU
Nom, Prénom(s)
LECLERC JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
FLEURANCE
Nom, Prénom(s)
LECLERC CELINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
ALBI
Nom, Prénom(s)
LECLERC BENJAMIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1978
Commune de résidence
TOULOUSE
Nom, Prénom(s)
LECLERC YOLANDE
Nom d'usage
GENTILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
CASTELNAU D ARBIEU
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/09/1983
Siret
32818090600013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
IDEM A L'OBJET SOCIAL
Autres Activités
IDEM A L'OBJET SOCIAL
Adresse
HAM DE MAGNAS
32380 , MAGNAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1839
Date d'ajout
07/07/2006
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU : 26/12/2005. MME LECLERC FRANCOISE, Gérante, DEVIENT GERANTE ET ASSOCIEE. NOUVEAU : LECLERC THOMAS, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE NOUVEAU : GENTILE YOLANDE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE NOUVEAU : LECLERC BENJAMIN, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE NOUVEAU : LECLERC CELINE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE NOUVEAU : LECLERC JEAN-PIERRE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 500 000.OO FRF NOUVEAU MONTANT : 228 673.52 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).