Entreprise : BRODARD GRAPHIQUE - SIREN 328 170 246
Identité
Dénomination
BRODARD GRAPHIQUE
Sigle
BG
SIREN (siège)
328 170 246
Date d'immatriculation au RNE
16/05/1984
Date de fin de la personne morale
15/05/2082
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
694578 EUR
Adresse du siège
1 BD DE LA MARNE 77120 COULOMMIERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SPANDONIS PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Vincennes CEDEX
Nom, Prénom(s)
DERIVERY NELLY , MARIE , LOUISE , RACHEL
Nom d'usage
MOULET
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Boigneville
Nom, Prénom(s)
MAURY MARIE , ELISABETH , YVONNE
Nom d'usage
LAPORTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1943
Commune de résidence
Amponville
Nom, Prénom(s)
MAURY JEAN , PAUL
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
Boulancourt
Dénomination
SODIP - AUDIT DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Vincennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/07/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1983
Siret
32817024600032
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
exploitation d'imprimerie destinées a tous travaux offset et d'ateliers de brochure et faconnage.
Adresse
1 BD boulevard de la Marne
77120 , Coulommiers - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
27/09/2022
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 27/09/2022 a désigné en lieu et place de Maître Philippe ANGEL, Maître Sylvie DUVAL aux fins de conduire la mission de la SCP Ph.ANGEL-D.HAZANE-S.DUVAL et cela à compter de la présente décision.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
07/07/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 05/07 /2010 rejetant le plan de cession de l'entreprise et prononçant sa liquidation judiciaire. Liquidate ur : Sté Philippe Angel-Denis Hazane en la personn e de maître Angel 49-51 avenue du Président Allend e 77100 Meaux
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
05/05/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 03/05 /2010 prolongeant la période d'observation jusqu'a u 23/11/2010.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
17/03/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 11/01 /2010 modifiant la mission de l'administrateur. Dé sormais, celui-ci devra, outre les pouvoirs qui lu i sont conférés par la Loi, d'administrer seul l'e ntreprise.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/11/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 23/11 /2009 ouvrant une procédure de redressement judici aire et fixant la fin de la période d'observation au 23/05/2010. Cessation des paiements en date du 01/08/2009. Mandataire de justice : Sté Philippe A ngel-Denis Hazane en la personne de maître Angel 4 9-51 avenue du Président Allende 77100 Meaux Admin istrateur : Sté Philippe CONTANT en la personne de maître Contant 8 rue des Cordeliers 77100 Meaux d ont la mission est, outre les pouvoirs qui lui son t conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion. Numéro de procédure co llective : 2009T00506
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
16/05/1984
Description
Historique : NOM COMMERCIAL:BRODARD GRAPHIQUE PRIS E EN GERANCE DE LA STE BRODARD GRAPHIQUE S A IMMAT RICULATION PPALE AU RCS DE NANTERRE -MODIF DU 11 0 1 88 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL AU LIEU ET PLACE DE L'ETS SECONDAIRE, ACTE CONSTITU- TIF DEPOSE AU GREFFE DE NANTERRE LE 26 09 83, PU- BLIE DANS LES PETITES AFFICHES DU 13 09 83, ANCIEN SIEGE : 6 AVE PIERRE 1ER DE SERBIE PARIS 16, PU- BLICATION TRAN SFERT DANS LE MONITEUR DE S.M., DATE DU TRANSFERT : 03 11 87. -MODIF DU 26 04 89 : RENOUVELLEMENT DE LA LOCATION GERANCE QUI AVAIT ETE CONSENTIE PAR L A STE BRODARD GRAPHIQUE A COMPTER DU 01 01 89 POUR PRENDRE FIN LE 31 12 91. -MODIF DU 04/12/90 : PAR SUITE DE FUSION DE LA BRODARD GRAPHIQUE SA AVEC L A FRANCE EDITION ET PUBLICATIONS FEP CELLE-CI DEVI ENT PROPRIETAIRE DU FONDS, POURSUITE DE LA LOCATIO N GERANCE. MODIF DU 29/08/1994 : CHANGEMENT DE DEN OMINATION DE LA STE PROPRIETAIRE FRANCE EDITIONS P UBLICATION QUI DEVIENT : HACHETTE FILIPACCHI PRESS E SA ET RENOVELLEMENT DU CONTRAT DE GERANCE A COMP TER DU 01/01/1992 AU 31/12/1994. -MODIF DU 06/03/1 995 : SUITE A L'APPORT PARTIEL D'ACTIF DE LA STE H ACHETTE FILIPACCHI PRESSE A LA STE HCB GRAPHIC CHA NGEMENT DU PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE QUI D EVIENT HCB GRAPHIC A COMP- TER DU 15/06/1994 -MODI F DU 15.02.1999 : FIN DE LA LOCATION GERANCE SUITE A L'APPORT DU FONDS PAR LA EUROPEAN GRAPHIC GROUP E2G 392731824 RCS EVRY A COMPTER DU 26/01/99
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 05/07/2010.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).