Entreprise : PRODUCTIONS HIMALAYA - SIREN 328 162 573
Identité
Dénomination
PRODUCTIONS HIMALAYA
SIREN (siège)
328 162 573
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2032
Date de clôture
30/04
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
USINE HENRI PAUL SCHNEIDER 71210 MONTCHANIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE D'ACTIVITES BP 15
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CANALES LAROSA JOSE , ANTONIO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
PAYS BAS
Nom, Prénom(s)
GABRACHE JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1918
Commune de résidence
SUISSE
Nom, Prénom(s)
GABRACHE DIKRAN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
MONTGERON
Dénomination
SA ORCOM SCC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
ORLEANS
Dénomination
SA ISCOM
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
VILLEMANDEUR
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1983
Siret
32816257300039
Code APE
287P
Origine du fonds
Création
Activité principale
TOUTES OPERATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SE RAPPORTANT AU MATERIEL DE QUINCAILLERIE ET ARTICLES DE MENAGE AINSI QU'A TOUT MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS, FABRICATION DE SECHOIRS A LINGE
Adresse
USINE HENRI PAUL SCHNEIDER
71210 , MONTCHANIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE D'ACTIVITES BP 15
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1994
Siret
32816257300047
Code APE
287P
Origine du fonds
Création
Activité principale
toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant au matériel de quincaillerie et articles de ménage ainsi qu'à tout matériel et outillage divers, fabrication de séchoirs à linge.
Adresse
48 RUE DU BOIS D AVAIZE
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FRACTION DE TERRENOIRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/013310
Date d'ajout
07/10/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône en date du 21/08/2014 prononçant la clôture du plan de cession
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/013314
Date d'ajout
07/10/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône en date du 21/08/2014 prononçant la clôture du plan de cession
Numéro d'observation
5205
Date d'ajout
10/09/2019
Description
Radiation du RCS de CHALON SUR SAONE le 10/09/2019 avec effet au 21/08/2014
Numéro d'observation
2606
Date d'ajout
30/04/2019
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
3720
Date d'ajout
21/08/2014
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession EN DATE DU 21/08/2014, JUGEMENT PRONONCANT LA CLOTURE DE LA PROCEDURE DE PRODUCTIONS HIMALAYA, APRES CESSION TOTALE DE L'ENTREPRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.621-95 DU CODE DE COMMERCE. Date d'effet : 21/08/2014
Numéro d'observation
5932
Date d'ajout
27/12/2010
Description
Divers procédures collectives EN DATE DU 27/12/2010, ORDONNANCE TRANSFERANT LE MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE PRODUCTIONS HIMALAYA AU PROFIT DE LA SELARL AJ PARTENAIRES 22, RUE CORDIER, 01003 BOURG EN BRESSE CEDEX EN REMPLACEMENT DE ME MAURICE PICARD Date d'effet : 27/12/2010
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce du Creusot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chalon-sur-Saône décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1393
Date d'ajout
06/09/2006
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 05 SEPTEMBRE 2006,NOMME EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR JEAN-JACQUES ALLAYRAT, MONSIEUR JEAN FRANCOIS GORTVA JUGE COMMISSAIRE ET MONSIEUR GILLES LONJARD JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT
Numéro d'observation
194
Date d'ajout
02/02/2006
Description
Changement de juge-commissaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 17 JANVIER 2006,NOMME EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR JULIEN GAUTHEY, MONSIEUR JEAN-JACQUES ALLAYRAT JUGE COMMISSAIRE ET MONSIEUR JEAN-FRANCOIS GORTVA JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT Date d'effet : 17/01/2006
Numéro d'observation
357
Date d'ajout
18/02/2004
Description
(Divers) PAR JUGEMENT EN DATE DU 17 FEVRIER 2004 NOMME EN REMPLACEMENT DE L'ETUDE AUBERT REPRESENTEE PAR MAITRE JENNER ET MAITRE ROGEAU ADMINISTRATEURS PROVISOIRES, LA SCP BECHERET-THIERRY MISSION CONDUITE PAR MAITRE CLEMENT THIERRY BP 50312- 71108 CHALON SUR SAONE EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS Date d'effet : 17/02/2004
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
13/06/2002
Description
: Jugement du tribunal de commerce de: CREUSOT 71 EN DATE DU 7.5.2002 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU CREUSOT A APPROUVE LA MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU PLAN DE CESSION.
Numéro d'observation
742
Date d'ajout
10/05/2002
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 07 MAI 2002, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU CREUSOT A APPROUVE LA MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU PLAN DE CESSION Date d'effet : 07/05/2002
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
19/12/2001
Description
: Jugement du tribunal de commerce de: CREUSOT 71 en date du: 19.12.2001 ARRET DU PLAN DE CESSION NOMME ME MAURICE PICARD 22 RUE DU CORDIER 01003 BOURG EN BRESSE EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L EXECUTION DU PLAN NOMME ME JEAN YVES AUBERT 1 RUE DEWET 71100 CHALON SUR SAONE EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS .
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/12/2001
Description
- Date de cessation d'activité : 14/12/2001.
Numéro d'observation
1845
Date d'ajout
13/12/2001
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 14/12/2001, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU CREUSOT A ARRETE LE PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE HIMALAYA PRODUCTIONS EN FAVEUR DE LA SOCIETE NOUVELLE HIMALAYA EN COURS DE CONSTITUTION AYANT POUR MANDATAIRES MME REHAB-MAINIERI ET MR LAIGLE NOMME MAITRE MAURICE PICARD 22 RUE DU CORDIER 01003 BOURG EN BRESSE EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN NOMME MAITRE JEAN YVES AUBERT 1 RUE DEWET 71100 CHALON SUR SAONE EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS MAINTIEN MONSIEUR JULIEN GAUTHEY EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET MADAME LOUISE THOMAS EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT JUSQU'A LA REDDITION DEFINITIVE DES COMPTES DE L'ADMINISTRATEUR ET DU REPRESENTANT DES CREANCIERS.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
24/10/2001
Description
: Jugement du tribunal de commerce de: CREUSOT 71 en date du:2.10.2001 AUTORISE UNE PERIODE D OBSERVATION JUSQU'AU 4.12. 2001
Numéro d'observation
1417
Date d'ajout
15/10/2001
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 02 OCTOBRE 2001, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU CREUSOT A AUTORISE UNE PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 04 DECEMBRE 2001
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
22/08/2001
Description
: Jugement du tribunal de commerce de:LE CREUSOT 71 en date du: 31.7.2001 PRONONCE L'OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL NOMME MR Julien GAUTHEY en qualité de JUGE COMMISSAIRE NOMME Me AUBERT DEMEURANT 1 RUE DEWET 71100 CHALON SUR SAONE en qualité de REPRESENTANT DES CREANCIER NOMME Me Maurice PICARD demeurant 22 RUE DU CORDIER 01000 BOURG EN BRESSE en qualité ADMINIS- TRATEUR LEQUEL AURA POUR MISSION L ASSISTANCE DE LA DEBITRICE . FIXE A SIX MOIS LA DUREE DE LA PERIODE D'OBSERVA- TION .
Numéro d'observation
1050
Date d'ajout
08/08/2001
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 31 JUILLET 2001 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU CREUSOT A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (REGIME GENERAL) NOMME MR JULIEN GAUTHEY EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET MME LOUISE THOMAS EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT NOMME ME AUBERT DEMEURANT 1 RUE DEWET A CHALON SUR SAONE EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS DESIGNE ME MAURICE PICARD DEMEURANT 22 RUE DU CORDIER A BOURG EN BRESSE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 27.07.2001 Date d'effet : 31/07/2001
Numéro d'observation
5651
Date d'ajout
12/12/2000
Description
ASSEMBLEE GENERALE ET CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 27 OCTOBRE 2000 : - NON RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR ET DE DIRECTEUR GENERAL DE MONSIEUR LAIGLE JEAN-PAUL - NOMINATION DE LA SA ISCOM, REPRESENTANT MR DESBOIS BENOIT COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE LA SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDULOR PARTANTE, - NOMINATION DE LA SA ARCOM SCC COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR ABAILLE PHILIPPE PARTANT JOURNAL ANNONCES LEGALES "LES JOURNAUX DE SAONE ET LOIRE" DU 29/11/00 Date d'effet : 27/10/2000
Numéro d'observation
3060
Date d'ajout
19/11/1999
Description
PRISE EN GERANCE-LIBRE DE LA CLIENTELE FRANCE (DOM-TOM COMPRIS) DU SECTEUR GRANDE DISTRIBUTION, GROSSISTES, VPCISTES, GROUPEMENTS D'ACHAT DE DETAILLANTS DE MATERIEL DE SECHAGE, REPASSAGE ET RANGEMENTS D'UN FONDS DE COMMERCE SIS 23 RUE DU MAILLARD, SENIA 410, 94310 ORLY RATTACHE A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL SIS A MONTCHANIN, FONDERIE HENRI PAUL SCHNEIDER - PROPRIETAIRE POUR UNE DUREE INDETERMINEE A COMPTER DU 1/6/99 - PROPRIETAIRE ORFEDOR SA - 837 250 752 RCS CRETEIL Date d'effet : 29/10/1999
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 01/03/1994.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 48 rue du Bois d'Avaize, Fraction de Terrenoire 42100 Saint-Etienne : Observation depuis le 14/04/1994 : BRANCHE D'ACTIVITE ACQUISE DE LA SOCIETE DUPRE - RC 79 B 316 -
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
**** LE CANTON DE MONTCEAU LES MINES DEPENDANT INITIALEMENT DU RESSORT DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON/SAONE A ETE RATTACHE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU CREUSOT PAR LE DECRET No 99 - 659 DU 30 JUILLET 1999 A EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).