Entreprise : GAEC DES FUTAIES - SIREN 328 140 314
Identité
Dénomination
GAEC DES FUTAIES
Sigle
GAEC DES FUTAIES
SIREN (siège)
328 140 314
Date d'immatriculation au RNE
10/10/1983
Début d’activité
01/09/1983
Date de fin de la personne morale
09/10/2082
Date de clôture
31/08
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
exploitation agricole en commun
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
137204.12 EUR
Adresse du siège
L'EPINAY 49360 YZERNAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHUPIN MARTINE
Nom d'usage
REULIER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Yzernay
Nom, Prénom(s)
REULIER FABIEN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1995
Commune de résidence
Yzernay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1983
Siret
32814031400019
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
exploitation agricole en commun
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage d ovins et de caprins,Élevage de vaches laitières
Adresse
L'EPINAY
49360 , YZERNAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3380
Date d'ajout
23/05/1997
Description
CESSION DE PARTS SOCIALES RACHAT DE TITRES AGREMENT DU RACHAT PAR LA SOCIETE DE 2 500 PARTS SOCIALES APPARTENANT A MR REULIER CHRISTIAN AGREMENT DE LA REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL DE 250.000 F AGREMENT DE L'AUGMENTATION DE 250.000 F DU CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT A HATUER DE 200.000 F PAR MR GEORGES REULIER ET PAR MR ETIENNE REULIER AGREMENT DE LA CESSION DE PARTS SOCIALES ENTRE MR REULIER GEORGES CEDANT ET MME REULIER MARTIN CESSIONNAIRE AGREMENT DU RETRAIT DE MR REULIER GEORGES ET LA DEMISSION DE SES FONCTIONS DE GERANT A COMPTER DU 31 AOUT 1996 AGREMENT DE L'ENTREE EN QUALITE DE NOUVELLE ASSOCIEE DE MME REULIER MARTINE ET NOMINATION AUX FONCTIONS DE GERANTE A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1996 MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS ARTICLES 5, 6 ET 7 MODIFICATION DE L'ADRESSE PERSONNELLE DE MR REULIER ETIENNE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1990 MODIFICATION DE L'ADRESSE PERSONNELLE DE MR REULIER CHRISTIAN A COMPTER DU 22 MARS 1996
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 900 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 137 204.12 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).