Entreprise : DECRETON P ET VALENTE M - SIREN 328 117 346
Identité
Dénomination
DECRETON P ET VALENTE M
SIREN (siège)
328 117 346
Date d'immatriculation au RNE
03/11/1983
Date de fin de la personne morale
02/11/2033
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
MAZAGRAN 57640 SAINTE BARBE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DECRETON PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1938
Commune de résidence
ARS LAQUENEXY
Nom, Prénom(s)
VALENTE MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
TETING SUR NIED
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1987
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/09/1983
Siret
32811734600010
Code APE
7705
Origine du fonds
Création
Activité principale
ETUDE, COORDINATION, SURVEILLANCE DE TOUS TRAVAUX D'ARCHITECTURE INTE- RIEURE ET DE DECORATION DE LOCAUX COMMERCIAUX ET D'HABITATION ET TOUTES OPERATIONS SE RATTACHANT A L'ACTIVITE.
Adresse
MAZAGRAN
57640 , SAINTE BARBE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MODIFICATION D'OFFICE EN DATE DU 04.11.1987 : PAR JUGEMENT DU TGI DE METZ EN DATE DU 28.10.87 LE TRIBUNAL DECLARE OUVERTE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PIERRE DECRETON, MICHEL VALENTE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PIERRE DECRETON, MICHEL VALENTE DECORATEUR D.V.D.. FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 28 AVRIL 1986. DESIGNE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE M. CHRISTIAN CUISINIER. ME ROGER NOEL, 13 RUE DE MERIC A METZ, REPRESENTANT DES CREANCIERS. RENVOIE L'AFFAIRE AU 18.11.1987 POUR QU'IL SOIT STATUE LE RAPPORT DU JUGE COMMISSAIRE. MODIFICATION D'OFFICE EN DATE DU 27.11.1987 : PAR JUGEMENT DU TGI DE METZ EN DATE DU 18.11.1987 LE TRIBUNAL PRONONCE LA LIQUIDATION JUDI- CIAIRE DE LA SOCIETE D.V.D. MAINTIENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 28 AVRIL 1986. ALLONGE DE TROIS MOIS LE DELAI DE DECLARATION DES CREANCES. MAINTIENT EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE MR CHRISTIAN CUISINIER, DESIGNE EN QUALITE DE LIQUIDATEUR ME ROGER NOEL. RADIATION D'OFFICE EN DATE DU 13.02.1991. No CHRONO : PAR JUGEMENT DU TGI DE METZ EN DATE DU 06.02.1991. CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF LA LIQUIDATION JUDICIAIRE. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 048.98 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).