Entreprise : CUMA DE BRESTALOU - SIREN 328 038 641
Identité
(Entreprise radiée le 14/05/2022)
Dénomination
CUMA DE BRESTALOU
SIREN (siège)
328 038 641
Date d'immatriculation au RNE
13/09/1983
Fermeture de l'établissement - 32803864100010
- Date d'effet de la fermeture : 15/01/2022
Date de fin de la personne morale
12/09/2023
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital social
13720.41 EUR
Adresse du siège
30260 BROUZET-LES-QUISSAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR FEUILLADE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FEUILLADE SAMUEL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Brouzet-lès-Quissac
Nom, Prénom(s)
PAGES GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Vacquières
Nom, Prénom(s)
PANCHAU OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Vacquières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/1983
Siret
32803864100010
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE
Adresse
30260 , Brouzet-lès-Quissac - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR FEUILLADE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
501
Date d'ajout
17/01/1994
Description
SUIVANT PROCES VERBAL DE L'A.G.E. DU 10.01.91 PROROGATION DE LA DUREE DE LA CUMA DE 30 ANS DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 17.1.94
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
503
Date d'ajout
17/01/1994
Description
SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE DU 13.02.91. RENOUVELLEMENT DU BUREAU. NOMINATION DE MR PAGES GILLES, NE LE 18.06.63 A MONTPELLIER ET DEMEURANT A VACQUIERES, MAS FIGUIER EN QUALITE DE NOUVEAU PRESIDENT NOMINATION DE MR FEUILLADE SAMUEL NE LE 19.06.63 A MONTPELLIER ET DEMEURANT A BROUZET LES QUISSAC EN QUALITE DE VICE PRESIDENT NOMINATION DE MR PANCHAU OLIVIER NE LE 1.8.62 A MARSEILLE ET DEMERUANT A VACQUIERES, MAS DU FEUNOUILLET EN QUALITE DE TRESORIER PARTANTS: MR FEUILLADE ALAIN, MR PAGES ANDRE, DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 17.1.94 L'EXPLOITANT AGRICOLE DU 13.1.94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).