Entreprise : TOP-BIO - SIREN 328 033 220
Identité
(Entreprise radiée le 08/12/2020)
Dénomination
TOP-BIO
SIREN (siège)
328 033 220
Date d'immatriculation au RNE
27/09/1983
Date de fin de la personne morale
26/09/2082
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELAS, Société d'exercice libéral par action simplifiée
Capital social
856915.92 EUR
Adresse du siège
8 CHE DE L ORMEAU 65000 TARBES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TUECH JOEL , JEAN-YVES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Tarbes
Dénomination
ORCOM AUDIT RSO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Foulayronnes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1983
Siret
32803322000018
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoires d'analyses médicales.
Adresse
8 CHE DE L ORMEAU
65000 , TARBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2010
Siret
32803322000034
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
Adresse
23 PL MARCADIEU
65000 , TARBES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
23-25
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/03/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2010
Siret
32803322000026
Activité principale
Laboratoires d'analyses médicales
Adresse
29 PL MARCADIEU
65000 , TARBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6839
Date d'ajout
08/12/2020
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à la SELAS BIOPYRENEES - RCS PAU 300 572 336 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01.10.2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
247
Date d'ajout
16/01/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2014 : Partant : OHAYON Jean-Marc, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : SARL CABINET OHAYON ET ASSOCIES (SARL), Commissaire aux comptes suppléant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).