Entreprise : SCEA DES CERISIERS - SIREN 327 998 738
Identité
Dénomination
SCEA DES CERISIERS
SIREN (siège)
327 998 738
Date d'immatriculation au RNE
03/09/1983
Date de fin de la personne morale
02/09/2033
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
77749 EUR
Adresse du siège
19 AV DU GENERAL LECLERC 36110 LEVROUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
les Cerisiers
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LARRAN MAIDER
Nom d'usage
LE GARGASSON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1981
Commune de résidence
Châteauroux
Nom, Prénom(s)
LARRAN GUILLAUME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1985
Commune de résidence
Châteauroux
Nom, Prénom(s)
LARRAN PIERRE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Levroux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/11/1982
Siret
32799873800014
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Agriculture générale
Adresse
19 AV DU GENERAL LECLERC
36110 , LEVROUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
les Cerisiers
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2603
Date d'ajout
25/05/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/12/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/11/2020, liquidateur : LARRAN Pierre, siège de la liquidation : les Cerisiers 19 Avenue du Général Leclerc 36110 Levroux, parution de la publicité légale : La Nouvelle République en date du 13/12/2020
Numéro d'observation
3546
Date d'ajout
23/11/2006
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 01/11/2006 : NOUVEAU : LARRAN PIERRE, ASSOCIÉ CHANGEMENT DE QUALITE : LARRAN FRANCOISE, GÉRANT(E) DEVIENT GÉRANTE ASSOCIÉE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 510 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 77 749.00 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).