Entreprise : DECREMPS BTP - SIREN 327 993 226
Identité
Dénomination
DECREMPS BTP
SIREN (siège)
327 993 226
Date d'immatriculation au RNE
03/09/1983
Début d’activité
01/09/1983
Date de fin de la personne morale
02/09/2073
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Maçonnerie, terrassement, travaux publics et fondations, vrd, génie civil, prestation de déneigement, prestation de concassage et de criblage.
Code APE
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
326 RUE DE PIERRE-LONGUE 74800 AMANCY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SAEFED
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Amancy
Dénomination
GRT CONSULTANTS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marignier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1983
Siret
32799322600015
Code APE
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Maçonnerie, terrassement, travaux publics et fondations, vrd, génie civil, prestation de déneigement, prestation de concassage et de criblage. Loueur de fonds pour les activités de concassage et de criblage.
Adresse
326 RUE DE PIERRE-LONGUE
74800 , AMANCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/002391
Date d'ajout
24/04/2008
Description
Nomination d'un directeur général MMRS DECREMPS JEAN-MARC ET DECREMPS YANN NOUVEAUX MEMBRES SONT NOMMES DIRECTEURS GENERAUX. DECISION AG EN DATE DES 3 DECEMBRE 2007 ET 27 DECEMBRE 2007 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 25 AVRIL 2008 date d'effet : 27/12/2007
Numéro d'observation
F07/002834
Date d'ajout
25/04/2007
Description
Adjonction d'activité ANCIENNE ACTIVITE : MACONNERIE, TERRASSEMENT, TRAVAUX PUBLICS ET FONDATIONS. NOUVELLE ACTIVITE : MACONNERIE, TERRASSEMENT, TRAVAUX PUBLICS ET FONDATIONS, VRD, GENIE CIVIL, PRESTATION DENEIGEMENT, PRESTATION CONCASSAGE ET CRIBLAGE SELON DECISION AG DU 28/02/2007 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 16/03/2007 date d'effet : 28/02/2007
Numéro d'observation
F00/000962
Date d'ajout
21/03/2000
Description
Transformation de la société ETAIT EN SA CAPITAL 2 000 000 FRANCS PRESIDENT DU CA MR DECREMPS ANDRE DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR MME DECREMPS GISELE ADMINISTRATEUR MME QUELVENNEC JOSIANE TRANSFORMATION EN STE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE PRESIDENT MR DECREMPS ANDRE CAPITAL 500 000 EUROS A COMPTER DU 01.02.2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).