Entreprise : SEIMCA - SIREN 327 963 351
Identité
Dénomination
SEIMCA
Sigle
SEIMCA
SIREN (siège)
327 963 351
Date d'immatriculation au RNE
01/09/1983
Date de fin de la personne morale
31/08/2082
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
2 RUE DES JONQUILLES 30620 UCHAUD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARCIA CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1944
Commune de résidence
Uchaud
Nom, Prénom(s)
SAUTIERE ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Cournonsec
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/07/1983
Siret
32796335100017
Code APE
5801
Origine du fonds
Création
Activité principale
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT ET DANS TOUS LES PAYS L'ETUDE LA CONCEPTION LA FABRICATION LA DIFFUSION LA VENTE LA REPRESENTATION DE TOUS LES PRODUITS MATERIELS ET MODELES RELATIFS AUX SECTEURS DE LA METALLURGIE LA MECANIQUE LA CARROSSERIE L'ELECTRONIQUE ET L'AUTOMOBILE ETC...
Adresse
2 RUE 2 Rue des Jonquilles
30620 , Uchaud - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/031738
Date d'ajout
16/09/2021
Description
Ordonnance du président en date du 16/09/2021 désignant Juge commissaire : Monsieur PESSORT Jean-Paul en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/006701
Date d'ajout
03/04/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 03/04/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F18/008526
Date d'ajout
08/06/2018
Description
Ordonnance du président en date du 08/06/2018 désignant Juge commissaire : Monsieur GALLOUEDEC Yann en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F17/001525
Date d'ajout
24/01/2017
Description
Par ordonnance en date du 24/01/2017, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné liquidateur judiciaire : SELARL BALINCOURT en la personne de Maître TORELLI 29 Rue des Lombards 30000 NIMES en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F15/014596
Date d'ajout
12/11/2015
Description
Ordonnance du président en date du 12/11/2015 désignant Juge commissaire : Monsieur SOLER Jean-François en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F15/014529
Date d'ajout
10/11/2015
Description
Par ordonnance en date du 09/11/2015, désignons en qualité de mandataire Ad'Hoc Me Stephan SPAGNOLO 285 Rue Gilles de Roberval 30915 NIMES
Numéro d'observation
F07/014002
Date d'ajout
18/12/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 18/12/2007 étendant la procédure de liquidation de biens de la SARL SOCIETE D'ETUDES ET D'IMPLANTATION POUR LA MECANIQUE ET LA CARROSSERIE AUTOMOBILE à Monsieur GARCIA Claude en sa qualité de gérant de ladite société Juge commissaire : Monsieur CROZEL GERARD Liquidateur-judiciaire : Maître TORELLI Frédéric 29 RUE DES LOMBARDS 30000 NIMES Date de cessation des paiements : 25/05/1984
Numéro d'observation
F06/009346
Date d'ajout
26/09/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 26/09/2006 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur CROZEL GERARD en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
3860
Date d'ajout
30/03/2000
Description
JUGEMENT CHANGEMENT DE SYNDIC ME TORELLI EN REMPALCEMENT DE ME CHABAL EN DATE DU 28.3.2000
Numéro d'observation
539
Date d'ajout
30/01/1986
Description
JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION DE BIENS EN DATE DU 10.01.86
Numéro d'observation
4590
Date d'ajout
29/11/1984
Description
JUGEMENT DE REDESSEMENT JUDICIAIRE EN DATE DU 28.11.84 SYNDIC ME CHABAL
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).