Entreprise : SOBADEM - SIREN 327 961 975
Identité
Dénomination
SOBADEM
SIREN (siège)
327 961 975
Date d'immatriculation au RNE
24/08/1983
Date de fin de la personne morale
23/08/2082
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LE REGANEL BAS 34270 LES MATELLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
les Matelles
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALAINE MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
MONTLAUR MICHEL , MAXIME , HENRI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1927
Commune de résidence
Sète
Dénomination
IFEC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MONTPELLIER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/06/1983
Siret
32796197500015
Code APE
6425
Origine du fonds
Création
Activité principale
Commerce de tous produits de bazar, bimbeloterie, jouets, matériaux et produits pour la maison et le jardin
Adresse
le Reganel Bas
34270 , Saint-Mathieu-de-Treviers - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
les Matelles
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17262
Date d'ajout
06/09/2018
Description
Par ordonnance en date du 17 octobre 2017 le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier a désigné Monsieur Jean-Marc Gieules en qualité de juge-commissaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1216
Date d'ajout
26/01/2004
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/01/2004, LE TRIBUNAL A DEIGNE MR ROBERT PAIN EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE A COMPTER DU 23/01/2004
Numéro d'observation
9746
Date d'ajout
02/10/2003
Description
Mention d'office PAR ORDONNANCE EN DATE DU 28/09/1998 ME PHILIPPE PERNAUD A ETE DECHARGE DE SES MISSIONS DE CO-COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ET DE MANDATAIRE AD-HOC ART 90 Date d'effet : 28/09/1998
Numéro d'observation
1869
Date d'ajout
25/01/2000
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/01/2000, LE TRIBUNAL A DESIGNE M. CHRISTIAN MASCLAUD EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE A COMPTER DU 21/01/2000
Numéro d'observation
6981
Date d'ajout
21/06/1996
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 14/06/1996, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A DESIGNE : ME PHILIPPE PERNAUD DOMICILIE : 27, RUE DE L'AIGUILLERIE A MONTPELLIER - AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN EN REMPLACEMENT DE LA SCP CHRISTINE PERNAUD-DAUVERCHAIN-PHILIPPE PERNAUD-ORLIAC, MANDATAIRE JUDICIAIRE A MONTPELLIER, CETTE MISSION S'EXERCANT AUX COTES DE MAITRE OLIVIER FABRE. A COMPTER DU 14/06/96
Numéro d'observation
6525
Date d'ajout
18/06/1996
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 14/06/96, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A DESIGNE ME PHILIPPE PERNAUD DOMICILIE 27, RUE DE L'AIGUILLERIE A MONTPELLIER - 34000 - AUX FONCTIONS DE REPRESENTANT DES CREANCIERS EN REMPLACEMENT DE LA SCP CHRISTINE PERNAUD- DAUVERCHAIN - PHILIPPE PERNAUD-ORLIAC. A COMPTER DU 14/06/96
Numéro d'observation
3562
Date d'ajout
13/04/1995
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 7 AVRIL 1995, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A DESIGNE ME OLIVIER FABRE ET LA SCP CH.PERNAUD-DAUVERCHAIN, PH.PERNAUD-ORLIAC EN QUALITE DE MANDATAIRES AD HOC DE SOBADEM SARL. A COMPTER DU 7 AVRIL 1995.
Numéro d'observation
5918
Date d'ajout
22/06/1993
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 18 JUIN 1993, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 30 SEPTEMBRE 1989. A COMPTER DU 18 JUIN 1993.
Numéro d'observation
11131
Date d'ajout
13/12/1991
Description
VENTE DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS CENTRE COMMERCIAL BALARUC CENTRE - ROUTE SE SETE 34540 BALARUC LE VIEUX AU PROFIT DE BRAPA PARTICIPATION MANAGEMENT ET COMPAGNIE - RADIATIO NDU RC DE SETE 91 B 21 A COMPTER DU 26 JUILLET 1991
Numéro d'observation
2384
Date d'ajout
27/03/1991
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 23 MARS 1991, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A ADMIS UN PLAN DE CESSION. A DESIGNE COMME COMMISSAIRES A L'EXECUTION DU PLAN : SCP P. PERNAUD CH. PERNAUD PH. PERNAUD, 27 RUE DE L'AIGUILLERIE 34000 MONTPELLIER, ET ME OLIVIER FABRE, 705 RUE ST HILAIRE, 34000 MONTPELLIER. DUREE DU PLAN : 4 ANS. A COMPTER DU 23/03/91
Numéro d'observation
2018
Date d'ajout
15/03/1991
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 14 MARS 1991, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL DE SO.BA.DEM. SARL. A NOMME MR MICHEL FROMONT EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE, A NOMME SCP P. PERNAUD CH. PERNAUD PH. PERNAUD DEMEURANT A MONTPELLIER, 27 RUE DE L'AIGUILLERIE COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS ET A NOMME ME OLIVIER FABRE COMME ADMINISTRATEUR, ET A FIXE AU 13 MARS 1991 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE 6 MOIS. A COMPTER DU 14/03/91
Numéro d'observation
2017
Date d'ajout
15/03/1991
Description
Mention d'office DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS FAITE PAR SOBADEM SARL EN DATE DU : 13 MARS 1991. A COMPTER DU 13/03/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).