Entreprise : INSTITUTIONNEL MEDIAS - SIREN 327 957 395
Identité
Dénomination
INSTITUTIONNEL MEDIAS
SIREN (siège)
327 957 395
Date d'immatriculation au RNE
01/09/1983
Début d’activité
01/09/1983
Date de fin de la personne morale
31/08/2082
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
COMMUNICATION CONCEPTION REALISATION ET DIFFUSION PUBLICITAIRE - EDITION PRESSE MULTIMEDIA
Code APE
7312Z - Régie publicitaire de médias
Capital social
210000 EUR
Adresse du siège
23 RUE FAIDHERBE 75011 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IM PUBL IM PUB IM REGIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURCADE JEAN-LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Landowski FREDERIQUE , SIMONNE , BRIGITTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Paris
Dénomination
R S A -S E E C ET ASSOCIES (SA)
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1983
Siret
32795739500038
Nom commercial
IM, IM PUBLICITE, IM PUB, IM REGIE
Enseigne
TAKYS MEDIA
Code APE
7312Z - Régie publicitaire de médias
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
COMMUNICATION CONCEPTION REALISATION ET DIFFUSION PUBLICITAIRE - EDITION PRESSE MULTIMEDIA
Adresse
23 RUE FAIDHERBE
75011 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IM PUBL IM PUB IM REGIE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/05/2001
Siret
32795739500046
Code APE
744B
Adresse
86 RUE DE CHARONNE
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1983B0733440
Date d'ajout
30/08/2022
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 30/08/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1983B0733436
Date d'ajout
14/12/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 14/12/2017 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201701214 désigne liquidateur SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Florence Daudé 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, maintient M. Jean-marie Jourdan, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SELARL Ascagne AJ en la personne de Me Julie Lavoir
Numéro d'observation
1983B0733434
Date d'ajout
12/12/2017
Description
Par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du : 23-11-2017 Infirme le jugement du 03/05/2017, uniquement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 3 novembre 2015, statuant à nouveau : Fixe la date de cessation des paiements au 27/03/2017.
Numéro d'observation
1983B0733432
Date d'ajout
26/10/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 26/10/2017 prolongeant la période d'observation pour une durée de 2 mois à compter du 03/11/2017, soit jusqu'au 03/01/2018
Numéro d'observation
30
Date d'ajout
03/05/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 03/05/2017 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201701214 date de cessation des paiements le 03/11/2015, et a désigné juge commissaire : M. Jean-marie Jourdan, administrateur : SELAS Ascagne AJ en la personne de Me Julie Lavoir 25 bis rue Jasmin 75016 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Florence Daudé 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 03/11/2017, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
09/10/2015
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 15-07-2015
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).