Entreprise : CUMA D'AZE L'AZEENNE - SIREN 327 957 213
Identité
Dénomination
CUMA D'AZE L'AZEENNE
Sigle
CUMA
SIREN (siège)
327 957 213
Date d'immatriculation au RNE
20/09/1983
Début d’activité
13/04/1983
Date de fin de la personne morale
12/04/2082
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
RUBRIQUE NON PREVUE PAR LE DECRET RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES.
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
626.57 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 71260 AZE FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
PACAUD REMI
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Péronne
Nom, Prénom(s)
POULIN RAPHAEL , JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Saint-Maurice-de-Satonnay
Dénomination
EARL DU CLOS DE FOURCHIS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Azé
Dénomination
EARL BOLLET PIERRE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Albain
Dénomination
EARL DOMAINE DU COTEAU DE MIALOUP
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Azé
Dénomination
EARL DU CARRON
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Maurice-de-Satonnay
Nom, Prénom(s)
MOREAU Denis
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Azé
Dénomination
CUMA L'EAU CLAIRE A PERONNE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Péronne
Dénomination
EARL L'HORIZON
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Péronne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/04/1983
Siret
32795721300017
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE EN COMMUN
Adresse
MAIRIE
71260 , AZE - FRANCE
Observations
Numéro d'observation
2369
Date d'ajout
25/08/2003
Description
MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : PRESIDENT : ANCIEN : DANNAUD NOEL - NOUVEAU : PAIRE PATRICK VICE PRESIDENT : ANCIEN : DUC CLAUDE - NOUVEAU : PACAUD REMI SECREATAIRE : ANCIEN : RICHARD JOEL - NOUVEAU : DESMARIS SERGE TRESORIER : ANCIEN : GRANDJEAN JACKY - NOUVEAU : POULIN RAPHAEL Date d'effet : 03 mai 2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AGREE SOUS LE NUMERO 71-845 PAR ARRETE DE M. LE PREFET DE S & L EN DATE DU 19.01.84 La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 4 110.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 626.57 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 11 août 1983 -No 366 - L'EXPLOITANT AGRICOLE du 21 avril 1983
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).