Entreprise : DREAM - SIREN 327 903 415
Identité
(Entreprise radiée le 20/12/2021)
Dénomination
DREAM
SIREN (siège)
327 903 415
Date d'immatriculation au RNE
03/04/2009
Fermeture de l'établissement - 32790341500021
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2021
Fermeture de l'établissement - 32790341500013
- Date d'effet de la fermeture : 10/02/2009
Date de fin de la personne morale
02/04/2111
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
34301.03 EUR
Adresse du siège
6 RUE DE BROU 77360 VAIRES-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUVAL RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1943
Commune de résidence
Vaires-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
DUVAL AGNES , CARINE , MURIEL
Nom d'usage
TAUNAY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Le Perreux-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
DUBOIS DANIELE
Nom d'usage
DUVAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Vaires-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
DUVAL EVELYNE , AGNES , CECILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Neuville-de-Poitou
Nom, Prénom(s)
Quin FLORIAN , RENE , YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Montevrain
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/08/1983
Siret
32790341500021
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété et gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux ou tous autres titres.
Adresse
6 RUE 6 rue de Brou
77360 , Vaires-sur-Marne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/02/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/07/1983
Siret
32790341500013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
32 RUE JACQUES ROBERT
95500 , LE THILLAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
20/12/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 24-11-2021 AVEC DATE D'EFFET AU 30-06-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
16/09/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 30-06-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : Lemoniteur77.com DU : 15-10-2021, adresse de liquidation : 4 rue du Gué 77122 Monthyon. Adresse professionnelle du liquidateur.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/10/2012
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME de société civile immobilière SE TRANSFORME EN société civile A COMPTER DU 05-10-2012
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
03/04/2009
Description
Transfert du siège & de l'établissement principal de 32 rue jacques robert THILLAY 95 à 6 Rue de Bro u 77360 VAIRES SUR MARNE A compter du 10.02.2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).