Entreprise : GAEC DE L ORME - SIREN 327 832 846
Identité
Dénomination
GAEC DE L ORME
SIREN (siège)
327 832 846
Date d'immatriculation au RNE
08/09/1983
Début d’activité
01/07/1983
Dissolution
Date de fin de la personne morale
07/09/2033
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
POLYCULTURE - ELEVAGE LAITIER
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
92353.61 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE L'ENFER 59980 REUMONT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
REUMONT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELOGE MICHEL , (FILS)
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
REUMONT
Nom, Prénom(s)
ROBERT DENISE
Nom d'usage
DELOGE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1935
Commune de résidence
REUMONT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1983
Siret
32783284600015
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
POLYCULTURE - ELEVAGE LAITIER
Autres Activités
Culture et élevage associés
Adresse
1 RUE DE L'ENFER
59980 , REUMONT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
REUMONT
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1910
Date d'ajout
02/11/2005
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE ET NOMINATION DE MR DELOGE MICHEL ET MME DELOGE DENISE EN QUALITE DE LIQUIDATEURS Date d'effet : 30/09/2005
Numéro d'observation
1094
Date d'ajout
14/06/1994
Description
REGULARISATION : NOMINATION DE MME DENISE DELOGE-ROBERT EN QUALITE D'ASSO- CIEE GERANTE EN REMPLACEMENT DE MR LEON, MICHEL DELOGE A/C DU 30.04.94 - DE POT DU 10.06.94.
Numéro d'observation
1361
Date d'ajout
30/12/1983
Description
SUITE A UNE INSUFFISANCE ET A UNE INVERSION DANS LA REPARTITION DES APPORTS REPRIS DNS LA REDACTION DES STATUTS RéGULIEREMENT ENREGISTRES ET IMMATRI- CULES, LE CAPITAL EST PORTE A 605 800 FRS ET MONTANT AU DESSOUS DUQUEL LE CAPITAL NE PEUT ETRE REDUIT : 450 000 FRS - PV D'AGE DU 21.11.83, A COMPTER DU 01.07.83.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 605 800.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 92 353.61 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MONTANT AU DESSOUS DUQUEL LE CAPITAL NE PEUT ETRE REDUIT : 450 000 FRS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).