Entreprise : SCI ALBERT SCHWEITZER - SIREN 327 787 008
Identité
(Entreprise radiée le 10/03/2022)
Dénomination
SCI ALBERT SCHWEITZER
SIREN (siège)
327 787 008
Date d'immatriculation au RNE
29/07/1983
Date de fin de la personne morale
28/07/2033
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
907071.65 EUR
Adresse du siège
8 PL DE L ANCIEN HOPITAL 60200 COMPIEGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRANCK FRANCOIS , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Saint-Jean-aux-Bois
Nom, Prénom(s)
GROSEIL FREDERIC , AUGUSTE , WLADYSLAW
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Vouillé
Nom, Prénom(s)
SERRET ANNE , MADELEINE , MARIE , EDITH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
La Ferté-Bernard
Nom, Prénom(s)
BOULFROY GERARD , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
BARTHELEMI STEPHANE , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
LEDREUX DIDIER , ANDRE , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
GOBERT JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1941
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
DAUGUET DOMINIQUE , MARIE , HILAIRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
HAUE DANIEL , RENE , ALEX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
BERCHE HERVE , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
SCHAEFER BEATRICE , JULIETTE , HELENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Saint-Sauveur
Nom, Prénom(s)
FRANCK ROMAIN , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Commune de résidence
Pantin
Nom, Prénom(s)
FRANCK EMILIE , ALICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Colombes
Nom, Prénom(s)
FRANCK THIBAULT , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Arbonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1983
Siret
32778700800017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété, administration, exploitation par voie de location ou autrement de tous biens et droits immobiliers
Adresse
8 PL 8 Place de l'Hopital
60200 , Compiègne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3505
Date d'ajout
10/03/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 06/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/01/2022
Description
Dissolution à compter du 16/01/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 16/01/2022, liquidateur : SCHAEFER Béatrice Juliette Hélène, siège de la liquidation : 394-404 Rue Aristide Briand 60320 Saint-Sauveur, parution de la publicité légale : LA GAZETTE OISE paru le 18/01/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).