Entreprise : INELEC SA - SIREN 327 716 924
Identité
Dénomination
INELEC SA
SIREN (siège)
327 716 924
Date d'immatriculation au RNE
12/02/1987
Date de fin de la personne morale
11/02/2082
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
53 BD BINEAU 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE BARRIN HENRI JEAN-JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1926
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DE MONTIGNY YVES BERNARD MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LA MOTTE-ANGO DE FLERS JEAN-ADRIEN OLIVIER MARIE SEBASTIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1931
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PLANTROU NICOLAS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Notre-Dame-de-Bondeville
Nom, Prénom(s)
TOUCHAIS PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
SAINT OUEN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/1983
Siret
32771692400037
Code APE
5804
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Achat et vente, import-export de tous moyens de communication, de Tousappareils, lies à la télématique, à l'informatique et à l'électronique. Et plus généralement de tous produits connexes...
Adresse
53 BD BINEAU
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3734
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27158
Date d'ajout
12/07/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 11/07/2000 nommant Mme Thaly Suzanne juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
9458
Date d'ajout
04/03/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 04/03/1999 , proroge la mission du commissaire à l'exécution du plan Jusqu au 31 12 2001
Numéro d'observation
40583
Date d'ajout
03/11/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 03/11/1998 nommant m. André le Chevallier juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
42123
Date d'ajout
07/03/1991
Description
Par jugement en date du 07 Mars 1991 Le Tc de Nanterre à ouvert une procédure de redressement judiciaire et prononcé la liquidation judiciaire Commune des sociétés : - S.a agencé media Hb-yb - sa efficacité publicitaire - Sarl Brunetoile édition et publicité - Sarl Brunetoile catalogués - sa Gerolival - sa Inelec, elles ont pour objet principal la publicité - 91/232 Représentant des Creanciers/liquidateur : Scp Chavinier-riffier, mission qui sera conduite par me Chavinier, 130 rue du 8 mai 1945 92000 Nanterre - juge commissaire : monsieur Tible
Numéro d'observation
7303
Date d'ajout
10/06/1987
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 28 Février 1986 -
Numéro d'observation
3566
Date d'ajout
02/02/1987
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).